10. november 2023Underskudd på DKK 10.598 JT Service-Partner ApSJT Service-Partner ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Jens Peder Therkeldsen er medlem af ledelsen.Se mere
11. januar 2023StiftelseThobel Holding ApSThobel Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Jens Peder Therkeldsen er medlem af ledelsen.Se mere
27. oktober 2022Overskudd på DKK 51.476 JT Service-Partner ApSJT Service-Partner ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Jens Peder Therkeldsen er medlem af ledelsen.Se mere
26. oktober 2021Overskudd på DKK 160.147 JT Service-Partner ApSJT Service-Partner ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Jens Peder Therkeldsen er medlem af ledelsen.Se mere
10. november 2020Overskudd på DKK 154.276 JT Service-Partner ApSJT Service-Partner ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Jens Peder Therkeldsen er medlem af ledelsen.Se mere
7. oktober 2019Overskudd på DKK 16.694 JT Service-Partner ApSJT Service-Partner ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Jens Peder Therkeldsen er medlem af ledelsen.Se mere
28. september 2018Overskudd på DKK 59.373 JT Service-Partner ApSJT Service-Partner ApS offentliggjør regnskap for perioden 19. oktober 2017 til 30. juni. Jens Peder Therkeldsen er medlem af ledelsen.Se mere
19. oktober 2017StiftelseJT Service-Partner ApSJT Service-Partner ApS stiftes i bransjen fremstilling af andet elektrisk udstyr. Jens Peder Therkeldsen er medlem af ledelsen.Se mere
13. desember 2013Jens Peder Therkeldsen forlater ledelsenJT SERVICE-PARTNER ApSJens Peder Therkeldsen forlater ledelsen for JT SERVICE-PARTNER ApS etter en periode på 3 år.Se mere
13. november 2013Underskudd på DKK 7.977 JT SERVICE-PARTNER ApSJT SERVICE-PARTNER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2012 til 30. juni. Jens Peder Therkeldsen er medlem af ledelsen.Se mere
18. oktober 2012Overskudd på DKK 67.687 JT SERVICE-PARTNER ApSJT SERVICE-PARTNER ApS offentliggjør regnskap for perioden 14. april 2011 til 30. juni. Jens Peder Therkeldsen er medlem af ledelsen.Se mere
14. april 2011StiftelseJT SERVICE-PARTNER ApSJT SERVICE-PARTNER ApS stiftes i bransjen fremstilling af andet elektrisk udstyr. Jens Peder Therkeldsen er medlem af ledelsen.Se mere
9. oktober 1991Jens Peder Therkeldsen forlater ledelsenCONTRODAN A/SJens Peder Therkeldsen forlater ledelsen for CONTRODAN A/S etter en periode på 8 år.Se mere
5. april 1990Jens Peder Therkeldsen forlater styretCONTRODAN A/SJens Peder Therkeldsen forlater styret for CONTRODAN A/S etter en periode på 6 år.Se mere
1. desember 1983StiftelseCONTRODAN A/SCONTRODAN A/S stiftes i bransjen rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor produktions- og maskinteknik. Jens Peder Therkeldsen er medlem af ledelsen.Se mere