3. aprilUnderskudd på DKK 15.042 KSK ApSKSK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Jens Peter Sandemand eier 33,3% av virksomheten.Se mere
2. mars 2023Underskudd på DKK 12.902 KSK ApSKSK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Jens Peter Sandemand eier 33,3% av virksomheten.Se mere
16. februar 2022Underskudd på DKK 20.262 KSK ApSKSK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Jens Peter Sandemand eier 33,3% av virksomheten.Se mere
23. februar 2021Underskudd på DKK 111.453 KSK ApSKSK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020. Jens Peter Sandemand eier 33,3% av virksomheten.Se mere
6. mars 2020Overskudd på DKK 81.907 KSK ApSKSK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2018 til 30. september 2019. Jens Peter Sandemand eier 33,3% av virksomheten.Se mere
4. mars 2019Underskudd på DKK 12.067 KSK ApSKSK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2017 til 30. september 2018. Jens Peter Sandemand eier 33,3% av virksomheten.Se mere
1. mars 2018Overskudd på DKK 1.761 KSK ApSKSK ApS offentliggjør regnskap for perioden 5. april 2016 til 30. september 2017. Jens Peter Sandemand eier 33,3% av virksomheten.Se mere
19. april 2016AdresseendringKSK ApSKSK ApS flytter til ny adresse i Østbirk. Jens Peter Sandemand eier 33,3% av virksomheten.Se mere
5. april 2016StiftelseKSK ApSKSK ApS stiftes i bransjen anden fremstillingsvirksomhed i.a.n. Jens Peter Sandemand eier 33,3% av virksomheten.Se mere
13. juni 1996Jens Peter Sandemand forlater ledelsenENVICLEAN ApSJens Peter Sandemand forlater ledelsen for ENVICLEAN ApS etter en periode på 5 år.Se mere
13. februar 1992Nytt navn: ENVICLEAN ApSTORV 1 ApS NR. 29TORV 1 ApS NR. 29 skifter navn til ENVICLEAN ApS. Jens Peter Sandemand er medlem af ledelsen.Se mere
12. februar 1992Oluf Bagge Hjortlund forlater ledelsenTORV 1 ApS NR. 29Oluf Bagge Hjortlund forlater ledelsen for TORV 1 ApS NR. 29 etter en periode på 5 måneder. Jens Peter Sandemand er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 1992Endring i eierkretsenTORV 1 ApS NR. 29Niels Henrik Johansen registrert som reell eier av TORV 1 ApS NR. 29. Jens Peter Sandemand er medlem af ledelsen.Se mere
1. september 1991StiftelseTORV 1 ApS NR. 29TORV 1 ApS NR. 29 stiftes i bransjen rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor byggeri og anlægsarbejder. Jens Peter Sandemand er medlem af ledelsen.Se mere
12. desember 1989Jens Peter Sandemand forlater styretCEMENTSTØBERIERNES REDSKABSFORSYNING BRDR. TIPSMARK A/SJens Peter Sandemand forlater styret for CEMENTSTØBERIERNES REDSKABSFORSYNING BRDR. TIPSMARK A/S etter en periode på 18 år.Se mere
3. juli 1989Flere forlater styretCEMENTSTØBERIERNES REDSKABSFORSYNING BRDR. TIPSMARK A/S2 medlemmer forlater styret for CEMENTSTØBERIERNES REDSKABSFORSYNING BRDR. TIPSMARK A/S. Jens Peter Sandemand er fortsatt styremedlem.Se mere
19. desember 1988Flere forlater styretCEMENTSTØBERIERNES REDSKABSFORSYNING BRDR. TIPSMARK A/S4 medlemmer forlater styret for CEMENTSTØBERIERNES REDSKABSFORSYNING BRDR. TIPSMARK A/S. Jens Peter Sandemand er fortsatt styremedlem.Se mere
28. desember 1971StiftelseCEMENTSTØBERIERNES REDSKABSFORSYNING BRDR. TIPSMARK A/SCEMENTSTØBERIERNES REDSKABSFORSYNING BRDR. TIPSMARK A/S stiftes i 1971. Jens Peter Sandemand er medlem av styret.Se mere