16. juli 2012Jens Peter Thomsen forlater styretPEQUAS ApSJens Peter Thomsen forlater styret for PEQUAS ApS etter en periode på 2 år.Se mere
16. juli 2012Jens Peter Thomsen forlater ledelsenPEQUAS ApSJens Peter Thomsen forlater ledelsen for PEQUAS ApS etter en periode på 2 år.Se mere
6. juli 2011AdresseendringPEQUAS ApSPEQUAS ApS flytter fra Aalborg til København K. Jens Peter Thomsen er medlem af ledelsen.Se mere
21. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortPEQUAS ApSPEQUAS ApS offentliggjør regnskap for perioden 28. mai 2010 til 31. desember 2010. Jens Peter Thomsen er medlem af ledelsen.Se mere
27. mai 2011Nytt navn: PEQUAS ApSLEAD PILOT ApSLEAD PILOT ApS skifter navn til PEQUAS ApS. Jens Peter Thomsen er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2010Ny bransje: Anden reklamevirksomhedLEAD PILOT ApSTidligere bransje: Uoplyst. Jens Peter Thomsen er medlem af ledelsen.Se mere
28. mai 2010StiftelseLEAD PILOT ApSLEAD PILOT ApS stiftes i bransjen uoplyst. Jens Peter Thomsen er medlem af ledelsen.Se mere
27. januar 2009Jens Peter Thomsen forlater styret31.12.2008 SKAGEN ApSJens Peter Thomsen forlater styret for 31.12.2008 SKAGEN ApS etter en periode på 2 år.Se mere
27. januar 2009Jens Peter Thomsen forlater ledelsen31.12.2008 SKAGEN ApSJens Peter Thomsen forlater ledelsen for 31.12.2008 SKAGEN ApS etter en periode på 2 år.Se mere
19. januar 2009Nytt navn: 31.12.2008 SKAGEN ApSULTRAMARINE NETWORKS ApSULTRAMARINE NETWORKS ApS skifter navn til 31.12.2008 SKAGEN ApS. Jens Peter Thomsen er medlem af ledelsen.Se mere
26. mai 2008Regnskap for 2007 offentligjortULTRAMARINE NETWORKS ApSULTRAMARINE NETWORKS ApS offentliggjør regnskap for perioden 6. november 2006 til 31. desember 2007. Jens Peter Thomsen er medlem af ledelsen.Se mere
9. august 2007Søren Bach Christiansen blir med i styretULTRAMARINE NETWORKS ApSSøren Bach Christiansen blir med i styret for ULTRAMARINE NETWORKS ApS. Jens Peter Thomsen er medlem af ledelsen.Se mere
6. november 2006StiftelseULTRAMARINE NETWORKS ApSULTRAMARINE NETWORKS ApS stiftes i bransjen uoplyst. Jens Peter Thomsen er medlem af ledelsen.Se mere