1. juni 2008Per Geisler Hansen blir med i styretMANNAZ A/SPer Geisler Hansen erstatter Jens Raakjær Vind i styret for MANNAZ A/S etter en periode på 3 år.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Anden undervisning i.a.n.MANNAZ A/STidligere bransje: Undervisning i øvrigt. Jens Raakjær Vind er medlem av styret.Se mere
16. oktober 2007Regnskap for 2007 offentligjortMANNAZ A/SMANNAZ A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2006 til 30. juni. Jens Raakjær Vind er medlem av styret.Se mere
27. september 2007Nytt navn: MANNAZ A/SDIEU A/SDIEU A/S skifter navn til MANNAZ A/S. Jens Raakjær Vind er medlem av styret.Se mere
1. januar 2007Ny bransje: Undervisning i øvrigtDIEU A/STidligere bransje: Anden virksomhedsrådgivning. Jens Raakjær Vind er medlem av styret.Se mere
23. oktober 2006Regnskap for 2006 offentligjortDIEU A/SDIEU A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2005 til 30. juni. Jens Raakjær Vind er medlem av styret.Se mere
2. oktober 2006Mette Vestergaard Jakobsen blir adm. direktørDIEU A/SMette Vestergaard Jakobsen blir adm. direktør i DIEU A/S. Jens Raakjær Vind er medlem av styret.Se mere
30. juni 2006Søren Casparij slutter som adm. direktørDIEU A/SSøren Casparij slutter som adm. direktør i DIEU A/S. Jens Raakjær Vind er medlem av styret.Se mere
1. januar 2006Jim Hagemann Snabe blir med i styretDIEU A/SJim Hagemann Snabe blir med i styret for DIEU A/S. Jens Raakjær Vind er fortsatt styremedlem.Se mere
21. september 2005Regnskap for 2005 offentligjortDIEU A/SDIEU A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2004 til 30. juni. Jens Raakjær Vind er medlem av styret.Se mere
26. april 2005Bjarne Nielsen blir med i styretDIEU A/SBjarne Nielsen erstatter Lone Fønss Schrøder i styret for DIEU A/S etter en periode på 2 år. Jens Raakjær Vind er fortsatt styremedlem.Se mere
28. januar 2005Jens Raakjær Vind blir med i styretDIEU A/SJens Raakjær Vind blir med i styret for DIEU A/S.Se mere