11. juniJens Schwarz forlater styretSCHWARZ ARKITEKTER ApSJens Schwarz forlater styret for SCHWARZ ARKITEKTER ApS etter en periode på 38 år.Se mere
11. juniJens Schwarz blir med i ledelsenSCHWARZ ARKITEKTER ApSJens Schwarz erstatter Poul Schwarz i ledelsen for SCHWARZ ARKITEKTER ApS etter en periode på 38 år.Se mere
11. juniNy selskapsform AnpartsselskabSCHWARZ ARKITEKTER ApSSCHWARZ ARKITEKTER A/S endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til SCHWARZ ARKITEKTER ApS. Jens Schwarz er medlem af ledelsen.Se mere
13. maiOverskudd på DKK 113.033 SCHWARZ ARKITEKTER A/SSCHWARZ ARKITEKTER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jens Schwarz eier 100% av virksomheten.Se mere
29. februarEndring i eierkretsenSCHWARZ ARKITEKTER A/SJens Schwarz registrert som reell eier av SCHWARZ ARKITEKTER A/S.Se mere
29. februarStiftelseJens Schwarz Holding ApSJens Schwarz Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Jens Schwarz er medlem af ledelsen.Se mere
6. juli 2023Overskudd på DKK 9.236 SCHWARZ ARKITEKTER A/SSCHWARZ ARKITEKTER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jens Schwarz er medlem av styret.Se mere
30. september 2022AdresseendringSCHWARZ ARKITEKTER A/SSCHWARZ ARKITEKTER A/S flytter til ny adresse i Horsens. Jens Schwarz er medlem av styret.Se mere
5. juli 2022Underskudd på DKK 303.983 SCHWARZ ARKITEKTER A/SSCHWARZ ARKITEKTER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jens Schwarz er medlem av styret.Se mere
24. juni 2021Underskudd på DKK 161.276 SCHWARZ ARKITEKTER A/SSCHWARZ ARKITEKTER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Jens Schwarz er medlem av styret.Se mere
1. september 2020Overskudd på DKK 170.361 SCHWARZ ARKITEKTER A/SSCHWARZ ARKITEKTER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Jens Schwarz er medlem av styret.Se mere
17. juni 2019Underskudd på DKK 330.741 SCHWARZ ARKITEKTER A/SSCHWARZ ARKITEKTER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Jens Schwarz er medlem av styret.Se mere
14. juni 2018Overskudd på DKK 255.615 SCHWARZ ARKITEKTER A/SSCHWARZ ARKITEKTER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Jens Schwarz er medlem av styret.Se mere
20. juni 2017Overskudd på DKK 119.446 SCHWARZ ARKITEKTER A/SSCHWARZ ARKITEKTER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Jens Schwarz er medlem av styret.Se mere
6. juni 2016Underskudd på DKK 870.908 SCHWARZ ARKITEKTER A/SSCHWARZ ARKITEKTER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Jens Schwarz er medlem av styret.Se mere
28. mai 2015Overskudd på DKK 233.543 SCHWARZ ARKITEKTER A/SSCHWARZ ARKITEKTER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Jens Schwarz er medlem av styret.Se mere
6. juni 2014Overskudd på DKK 209.373 SCHWARZ ARKITEKTER A/SSCHWARZ ARKITEKTER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Jens Schwarz er medlem av styret.Se mere
11. juni 2013Underskudd på DKK 519.686 SCHWARZ ARKITEKTER A/SSCHWARZ ARKITEKTER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Jens Schwarz er medlem av styret.Se mere
10. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortSCHWARZ ARKITEKTER A/SSCHWARZ ARKITEKTER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Jens Schwarz er medlem av styret.Se mere
9. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortSCHWARZ ARKITEKTER A/SSCHWARZ ARKITEKTER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Jens Schwarz er medlem av styret.Se mere