1. juliJens Sejerøe-Olsen blir med i styretHB Totalentreprise A/SJens Sejerøe-Olsen erstatter Søren Peter Johansen i styret for HB Totalentreprise A/S etter en periode på 10 måneder.Se mere
23. aprilStiftelseSkovhuse ApSSkovhuse ApS stiftes i bransjen køb og salg af egen fast ejendom. Jens Sejerøe-Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
23. februar · voresbykolding.dkNye virksomheder i Kolding i sidste månedVirksomheden ledes af Jens Sejerøe-Olsen og Søren Højberg Eriksen. Les artikkel
8. januarSøren Højberg Eriksen blir med i ledelsenG4Fin ApSSøren Højberg Eriksen blir med i ledelsen for G4Fin ApS. Jens Sejerøe-Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
4. januarStiftelseG4Fin ApSG4Fin ApS stiftes i bransjen virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Jens Sejerøe-Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
22. desember 2023Underskudd på DKK 8.642 Eco-Consult ApsEco-Consult Aps offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Jens Sejerøe-Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
19. desember 2023Overskudd på DKK 40.162 Crossfield Wind 7 ApSCrossfield Wind 7 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Jens Sejerøe-Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
8. februar 2023Nytt navn: Eco-Consult ApsEco-Branding ApsEco-Branding Aps skifter navn til Eco-Consult Aps. Jens Sejerøe-Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
23. desember 2022Underskudd på DKK 348 Eco-Branding ApsEco-Branding Aps offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Jens Sejerøe-Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
19. desember 2022Overskudd på DKK 47.762 Crossfield Wind 7 ApSCrossfield Wind 7 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Jens Sejerøe-Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. mars 2022Jens Sejerøe-Olsen blir med i ledelsenEco-Branding ApsJens Sejerøe-Olsen erstatter Henning Lysgaard i ledelsen for Eco-Branding Aps etter en periode på 3 år.Se mere
1. mars 2022Endring i eierkretsenEco-Branding ApsHenning Lysgaard er ikke lenger registrert som reell eier av Eco-Branding Aps. Jens Sejerøe-Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. desember 2021Overskudd på DKK 567 Crossfield Wind 7 ApSCrossfield Wind 7 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Jens Sejerøe-Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
23. juli 2021Jens Sejerøe-Olsen blir med i ledelsenCrossfield Wind 7 ApSJens Sejerøe-Olsen blir med i ledelsen for Crossfield Wind 7 ApS.Se mere
1. januar 2018StiftelseQuality Management I/SQuality Management I/S stiftes i bransjen konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. Jens Sejerøe-Olsen eier 90% av virksomheten.Se mere
18. desember 2001Jens Sejerøe-Olsen forlater ledelsenICON IT ApSJens Sejerøe-Olsen forlater ledelsen for ICON IT ApS etter en periode på 3 måneder.Se mere
3. oktober 2001Jens Sejerøe-Olsen blir med i ledelsenICON IT ApSJens Sejerøe-Olsen erstatter Lone Mørcke i ledelsen for ICON IT ApS etter en periode på 10 måneder.Se mere
3. oktober 2001AdresseendringICON IT ApSICON IT ApS flytter fra Kolding til Åbyhøj. Jens Sejerøe-Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
27. mars 1998Jens Sejerøe-Olsen forlater styretDOWNTOWN A/SJens Sejerøe-Olsen forlater styret for DOWNTOWN A/S etter en periode på 13 år.Se mere
21. november 1994Jens Sejerøe-Olsen forlater styretLUNDERSKOV CAMPING A/SJens Sejerøe-Olsen forlater styret for LUNDERSKOV CAMPING A/S etter en periode på 14 år.Se mere