3. septemberEndring i eierkretsenKOMPLEX IT A/SLars Larsen Kok øker sitt reelle eierskap av KOMPLEX IT A/S. Jens Skjellerup er medlem av styret.Se mere
28. juniOverskudd på DKK 1,2 mio.SKJELLERUP HOLDING ApSSKJELLERUP HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jens Skjellerup er medlem af ledelsen.Se mere
20. oktober 2023Endring i eierkretsenKOMPLEX IT A/SLars Larsen Kok øker sitt reelle eierskap av KOMPLEX IT A/S. Jens Skjellerup er medlem av styret.Se mere
12. oktober 2023Overskudd på DKK 8,7 mio.KOMPLEX IT HOLDING ApSKOMPLEX IT HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. september 2022 til 31. august. Jens Skjellerup er medlem av styret.Se mere
10. oktober 2023Overskudd på DKK 10 mio.KOMPLEX IT A/SKOMPLEX IT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. september 2022 til 31. august. Jens Skjellerup er medlem av styret.Se mere
27. april 2023Underskudd på DKK 1,6 mio.SKJELLERUP HOLDING ApSSKJELLERUP HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jens Skjellerup er medlem af ledelsen.Se mere
18. oktober 2022Overskudd på DKK 15 mio.KOMPLEX IT HOLDING ApSKOMPLEX IT HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2021 til 31. august. Jens Skjellerup er medlem av styret.Se mere
18. oktober 2022Overskudd på DKK 11 mio.KOMPLEX IT A/SKOMPLEX IT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. september 2021 til 31. august. Jens Skjellerup er medlem av styret.Se mere
25. august 2022Endring i eierkretsenKOMPLEX IT HOLDING ApSLars Larsen Kok øker sitt reelle eierskap av KOMPLEX IT HOLDING ApS. Jens Skjellerup er medlem av styret.Se mere
11. mars 2022Overskudd på DKK 12 mio.SKJELLERUP HOLDING ApSSKJELLERUP HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jens Skjellerup er medlem af ledelsen.Se mere
27. oktober 2021Overskudd på DKK 6,7 mio.KOMPLEX IT A/SKOMPLEX IT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar til 31. august. Jens Skjellerup er medlem av styret.Se mere
19. oktober 2021Nye navn i styretKOMPLEX IT A/S2 nye medlemmer blir med i styret for KOMPLEX IT A/S. Jens Skjellerup er fortsatt styremedlem.Se mere
30. september 2021Nye navn i styretKOMPLEX IT HOLDING ApS2 nye medlemmer blir med i styret for KOMPLEX IT HOLDING ApS. Jens Skjellerup er fortsatt styremedlem.Se mere
20. september 2021AdresseendringKOMPLEX IT HOLDING ApSKOMPLEX IT HOLDING ApS flytter fra København K til Skovlunde. Jens Skjellerup er medlem av styret.Se mere
1. september 2021Endring i eierkretsenKOMPLEX IT HOLDING ApSLars Larsen Kok reduserer sitt reelle eierskap av KOMPLEX IT HOLDING ApS. Jens Skjellerup er medlem av styret.Se mere
1. september 2021Endring i eierkretsenKOMPLEX IT A/SLars Larsen Kok reduserer sitt reelle eierskap av KOMPLEX IT A/S. Jens Skjellerup er medlem av styret.Se mere
1. august 2021Erstatning i styretKOMPLEX IT A/S5 endringer i styret for KOMPLEX IT A/S. Jens Skjellerup er fortsatt styremedlem.Se mere
1. august 2021Jesper Fredensborg forlater ledelsenKOMPLEX IT A/SJesper Fredensborg forlater ledelsen for KOMPLEX IT A/S etter en periode på 16 år. Jens Skjellerup er medlem av styret.Se mere
1. august 2021Lars Larsen Kok blir adm. direktørKOMPLEX IT A/SLars Larsen Kok blir adm. direktør i KOMPLEX IT A/S. Jens Skjellerup er medlem av styret.Se mere
2. juni 2021AdresseendringKOMPLEX IT A/SKOMPLEX IT A/S flytter til ny adresse i Skovlunde. Jens Skjellerup er medlem av styret.Se mere