3. aprilOverskudd på DKK 265.635 Vestbo Holding ApSVestbo Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 13. februar 2023 til 30. september 2023. Jens Skovmand Fogh er medlem af ledelsen.Se mere
20. mars · vores-skjern.dkMedarbejder søges til jord- og betonarbejde hos Stensbo Huse i SkjernBag Stensbo Huse ApS står Thomas Andersen, Jens Fogh og Kristian Lund. Les artikkel
15. januarKristian Rindom Lund blir med i ledelsenSTENSBO HUSE ApSKristian Rindom Lund erstatter Karl Ejler Andersen i ledelsen for STENSBO HUSE ApS etter en periode på 23 år. Jens Skovmand Fogh er medlem af ledelsen.Se mere
1. januarEndring i eierkretsenSTENSBO HUSE ApSJens Skovmand Fogh reduserer sitt reelle eierskap av STENSBO HUSE ApS.Se mere
16. november 2023Overskudd på DKK 1,2 mio.STENSBO HUSE ApSSTENSBO HUSE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Jens Skovmand Fogh er medlem af ledelsen.Se mere
13. februar 2023Endring i eierkretsenSTENSBO HUSE ApSJens Skovmand Fogh registrert som reell eier av STENSBO HUSE ApS.Se mere
13. februar 2023StiftelseVestbo Holding ApSVestbo Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Jens Skovmand Fogh er medlem af ledelsen.Se mere
7. november 2022Overskudd på DKK 187.808 STENSBO HUSE ApSSTENSBO HUSE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september. Jens Skovmand Fogh er medlem af ledelsen.Se mere
1. oktober 2022Jens Skovmand Fogh blir med i ledelsenSTENSBO HUSE ApSJens Skovmand Fogh blir med i ledelsen for STENSBO HUSE ApS.Se mere
1. oktober 2022Endring i eierkretsenSTENSBO HUSE ApSKarl Ejler Andersen reduserer sitt reelle eierskap av STENSBO HUSE ApS. Jens Skovmand Fogh er medlem af ledelsen.Se mere