29. april 2016Stig Christian Gøte blir med i styretBJERRING SMEDIE OG STÅLMONTAGE A/SStig Christian Gøte erstatter Jens Tang Sørensen i styret for BJERRING SMEDIE OG STÅLMONTAGE A/S etter en periode på 31 år.Se mere
29. april 2016Stig Christian Gøte blir med i styretBJERRING SILO CONSTRUCTION A/SStig Christian Gøte erstatter Jens Tang Sørensen i styret for BJERRING SILO CONSTRUCTION A/S etter en periode på 28 år.Se mere
29. april 2016Jens Tang Sørensen forlater styretJTS HOLDING A/SJens Tang Sørensen forlater styret for JTS HOLDING A/S etter en periode på 20 år.Se mere
29. april 2016Jesper Grønvad Larsen blir med i ledelsenBJERRING SMEDIE OG STÅLMONTAGE A/SJesper Grønvad Larsen erstatter Jens Tang Sørensen i ledelsen for BJERRING SMEDIE OG STÅLMONTAGE A/S etter en periode på 31 år.Se mere
29. april 2016Jesper Grønvad Larsen blir med i ledelsenBJERRING SILO CONSTRUCTION A/SJesper Grønvad Larsen erstatter Jens Tang Sørensen i ledelsen for BJERRING SILO CONSTRUCTION A/S etter en periode på 5 år.Se mere
29. april 2016Jesper Grønvad Larsen blir med i ledelsenJTS HOLDING A/SJesper Grønvad Larsen erstatter Jens Tang Sørensen i ledelsen for JTS HOLDING A/S etter en periode på 20 år.Se mere
24. juni 2015Overskudd på DKK 7.762 JTS HOLDING A/SJTS HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Jens Tang Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
17. april 2015Underskudd på DKK 25.253 BJERRING SMEDIE OG STÅLMONTAGE A/SBJERRING SMEDIE OG STÅLMONTAGE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Jens Tang Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
17. april 2015Overskudd på DKK 723.656 BJERRING SILO CONSTRUCTION A/SBJERRING SILO CONSTRUCTION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Jens Tang Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
26. mars 2014Overskudd på DKK 998.668 JTS HOLDING A/SJTS HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Jens Tang Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
13. mars 2014Overskudd på DKK 275.580 BJERRING SILO CONSTRUCTION A/SBJERRING SILO CONSTRUCTION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Jens Tang Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
13. mars 2014Overskudd på DKK 834.400 BJERRING SMEDIE OG STÅLMONTAGE A/SBJERRING SMEDIE OG STÅLMONTAGE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Jens Tang Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
2. juni 2013Overskudd på DKK 21.072 BJERRING SILO CONSTRUCTION A/SBJERRING SILO CONSTRUCTION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Jens Tang Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 2013Underskudd på DKK 2,2 mio.BJERRING SMEDIE OG STÅLMONTAGE A/SBJERRING SMEDIE OG STÅLMONTAGE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Jens Tang Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 2013Underskudd på DKK 2,1 mio.JTS HOLDING A/SJTS HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Jens Tang Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
16. februar 2012Regnskap for 2011 offentligjortJTS HOLDING A/SJTS HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Jens Tang Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
6. februar 2012Regnskap for 2011 offentligjortBJERRING SMEDIE OG STÅLMONTAGE A/SBJERRING SMEDIE OG STÅLMONTAGE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Jens Tang Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
6. februar 2012Regnskap for 2011 offentligjortBJERRING SILO CONSTRUCTION A/SBJERRING SILO CONSTRUCTION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Jens Tang Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
22. juli 2011Jesper Grønvad Larsen blir med i styretBJERRING SMEDIE OG STÅLMONTAGE A/SJesper Grønvad Larsen blir med i styret for BJERRING SMEDIE OG STÅLMONTAGE A/S. Jens Tang Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
22. juli 2011Jesper Grønvad Larsen blir med i styretBJERRING SILO CONSTRUCTION A/SJesper Grønvad Larsen blir med i styret for BJERRING SILO CONSTRUCTION A/S. Jens Tang Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere