26. august 2022Jonas Holm Hansen blir med i ledelsenSTORE KIRKESTRÆDE 1Jonas Holm Hansen erstatter Jens Trasborg i ledelsen for STORE KIRKESTRÆDE 1 etter en periode på 3 år.Se mere
19. mai 2022Overskudd på DKK 33.840 STORE KIRKESTRÆDE 1STORE KIRKESTRÆDE 1 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jens Trasborg er medlem af ledelsen.Se mere
13. april 2021Underskudd på DKK 5.745 STORE KIRKESTRÆDE 1STORE KIRKESTRÆDE 1 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Jens Trasborg er medlem af ledelsen.Se mere
22. april 2020Overskudd på DKK 7.576 STORE KIRKESTRÆDE 1STORE KIRKESTRÆDE 1 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Jens Trasborg er medlem af ledelsen.Se mere
30. september 2019Jens Trasborg blir med i ledelsenSTORE KIRKESTRÆDE 1Jens Trasborg erstatter Bjarke Ramsgaard Larsen i ledelsen for STORE KIRKESTRÆDE 1 etter en periode på 9 år.Se mere
30. juni 2005Jens Trasborg forlater styretFORLAGET CARLSEN A/SJens Trasborg forlater styret for FORLAGET CARLSEN A/S etter en periode på 1 år.Se mere
25. mai 2005Regnskap for 2004 offentligjortFORLAGET CARLSEN A/SFORLAGET CARLSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Jens Trasborg er medlem av styret.Se mere
15. desember 2004AdresseendringFORLAGET CARLSEN A/SFORLAGET CARLSEN A/S flytter fra Bagsværd til København K. Jens Trasborg er medlem av styret.Se mere
4. juni 2004Regnskap for 2003 offentligjortFORLAGET CARLSEN A/SFORLAGET CARLSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Jens Trasborg er medlem av styret.Se mere
24. februar 2004Ejner Lindvig forlater styretFORLAGET CARLSEN A/SEjner Lindvig forlater styret for FORLAGET CARLSEN A/S etter en periode på 3 uker. Jens Trasborg er fortsatt styremedlem.Se mere
3. februar 2004Jens Trasborg blir med i styretFORLAGET CARLSEN A/SJens Trasborg blir med i styret for FORLAGET CARLSEN A/S.Se mere
3. februar 2004Jesper Holm forlater ledelsenFORLAGET CARLSEN A/SJesper Holm forlater ledelsen for FORLAGET CARLSEN A/S etter en periode på 14 år. Jens Trasborg er medlem av styret.Se mere
3. februar 2004Morten Hesseldahl blir adm. direktørFORLAGET CARLSEN A/SMorten Hesseldahl blir adm. direktør i FORLAGET CARLSEN A/S. Jens Trasborg er medlem av styret.Se mere