27. juniUnderskudd på DKK 311.778 Vensped Holding A/SVensped Holding A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jens Uggerhøj er styreleder.Se mere
22. juniUnderskudd på DKK 954.999 VENDELBO EJENDOMME A/SVENDELBO EJENDOMME A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jens Uggerhøj er styreleder.Se mere
19. juniOverskudd på DKK 6,3 mio.SKANDINAVISK INDUSTRIMONTAGE A/SSKANDINAVISK INDUSTRIMONTAGE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jens Uggerhøj er styreleder.Se mere
3. mai · electronic-supply.dkUgens rokader: Nyt fra GN, LED Ibond og SchneiderWirtek A/S Jens Uggerhøj er udtrådt af bestyrelsen hos Wirtek A/S.Les artikkel
28. aprilUnderskudd på DKK 17.200 UCONNECT ApSUCONNECT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jens Uggerhøj er medlem af ledelsen.Se mere
28. aprilUnderskudd på DKK 21.794 J.U. HOLDING ApSJ.U. HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jens Uggerhøj er medlem af ledelsen.Se mere
22. aprilOverskudd på DKK 1,7 mio.VENDELBO SPEDITION A/SVENDELBO SPEDITION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jens Uggerhøj er styreleder.Se mere
17. aprilJens Uggerhøj forlater styretWIRTEK A/SJens Uggerhøj forlater styret for WIRTEK A/S etter en periode på 15 år.Se mere
25. marsOverskudd på DKK 6,5 mio.KS GRUPPEN A/SKS GRUPPEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jens Uggerhøj er styreleder.Se mere
25. marsOverskudd på DKK 4,3 mio.GROMAS MASKINFABRIK A/SGROMAS MASKINFABRIK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jens Uggerhøj er medlem av styret.Se mere
21. marsOverskudd på DKK 2,7 mio.ROTA-DAN A/SROTA-DAN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jens Uggerhøj er styreleder.Se mere
15. mars · electronic-supply.dkNyt fra bestyrelser og direktioner i elektronikbranchenSatlab A/S Jens Uggerhøj er udnævnt som bestyrelsesformand hos Satlab A/S i stedet for Jeppe Ledet-Pedersen, som er indtrådt som bestyrelsesmedlem. Les artikkel
7. marsOverskudd på DKK 707.450 KRONJYLLANDS CAMPING & MARINE CENTER A/SKRONJYLLANDS CAMPING & MARINE CENTER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Jens Uggerhøj er medlem av styret.Se mere
4. marsOverskudd på DKK 10 mio.Satlab A/SSatlab A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Jens Uggerhøj er styreleder.Se mere
28. februarJens Uggerhøj blir med i styretSatlab A/SJens Uggerhøj blir med i styret for Satlab A/S.Se mere
21. november 2023Overskudd på DKK 1,6 mio.UNIC AIR ApSUNIC AIR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Jens Uggerhøj er styreleder.Se mere
9. oktober 2023Endring i eierkretsenWIRTEK A/SMichael Aaen reduserer sitt reelle eierskap av WIRTEK A/S. Jens Uggerhøj er medlem av styret.Se mere
15. august 2023Janie Charlotte Nielsen blir med i styretWIRTEK A/SJanie Charlotte Nielsen blir med i styret for WIRTEK A/S. Jens Uggerhøj er fortsatt styremedlem.Se mere
20. juni 2023Overskudd på DKK 6,9 mio.Vensped Holding A/SVensped Holding A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jens Uggerhøj er styreleder.Se mere
14. juni 2023Endring i eierkretsenWIRTEK A/SMichael Aaen reduserer sitt reelle eierskap av WIRTEK A/S. Jens Uggerhøj er medlem av styret.Se mere