11. juliUnderskudd på DKK 6.878 JVI ApsJVI Aps offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jens Vester er medlem af ledelsen.Se mere
11. juliUnderskudd på DKK 138.349 LX Europa ApSLX Europa ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jens Vester er adm. direktør i virksomheten.Se mere
25. aprilEndring i eierkretsenReol Experten ApSJens Vester øker sitt reelle eierskap av Reol Experten ApS.Se mere
23. april · voresbyhorsens.dkNye virksomheder i Horsens i sidste månedReol Experten ApS tilhører branchen Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr og er ejet samt ledet af Jens Vester og Rune Veller Nielsen. Les artikkel
9. aprilRune Veller Nielsen blir med i ledelsenReol Experten ApSRune Veller Nielsen blir med i ledelsen for Reol Experten ApS. Jens Vester er fortsatt adm. direktør i virksomheten.Se mere
25. marsStiftelseReol Experten ApSReol Experten ApS stiftes i bransjen engroshandel med andre maskiner og andet udstyr. Jens Vester er adm. direktør i virksomheten.Se mere
4. juli 2023Underskudd på DKK 162.075 LX Europa ApSLX Europa ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jens Vester er adm. direktør i virksomheten.Se mere
4. juli 2023Underskudd på DKK 239.121 JVI ApsJVI Aps offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jens Vester er medlem af ledelsen.Se mere
7. juli 2022Underskudd på DKK 123.279 LX Europa ApSLX Europa ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jens Vester er adm. direktør i virksomheten.Se mere
7. juli 2022Underskudd på DKK 24.011 JVI ApsJVI Aps offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jens Vester er medlem af ledelsen.Se mere
7. oktober 2021Ny selskapsform AnpartsselskabJVI ApsJVI IVS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til JVI Aps. Jens Vester er medlem af ledelsen.Se mere
12. juli 2021Overskudd på DKK 0 JVI IVSJVI IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Jens Vester er medlem af ledelsen.Se mere
12. juli 2021Underskudd på DKK 39.213 LX Europa ApSLX Europa ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Jens Vester er adm. direktør i virksomheten.Se mere
2. september 2020Underskudd på DKK 389.401 JVI IVSJVI IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Jens Vester er medlem af ledelsen.Se mere
2. september 2020Underskudd på DKK 104.167 LX Europa ApSLX Europa ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Jens Vester er adm. direktør i virksomheten.Se mere
31. august 2020Endring i eierkretsenApS BULWELL KOMPLEMENTARJens Vester er ikke lenger registrert som reell eier av ApS BULWELL KOMPLEMENTAR.Se mere
4. juli 2019Jens Vester forlater styretK/S BULWELLJens Vester forlater styret for K/S BULWELL etter en periode på 13 år.Se mere
4. juli 2019Jens Vester forlater ledelsenApS BULWELL KOMPLEMENTARJens Vester forlater ledelsen for ApS BULWELL KOMPLEMENTAR etter en periode på 13 år.Se mere
4. juli 2019Ny status UNDER FRIVILLIG LIKVIDATIONApS BULWELL KOMPLEMENTARTidligere status: Normal. Jens Vester eier 25,2% av virksomheten.Se mere
2. juli 2019Overskudd på DKK 14.593 LX Europa ApSLX Europa ApS offentliggjør regnskap for perioden 21. august 2017 til 31. desember 2018. Jens Vester er adm. direktør i virksomheten.Se mere