31. mai 2011Jens Zwinge Andersen forlater ledelsenJZA HOLDING ApSJens Zwinge Andersen forlater ledelsen for JZA HOLDING ApS etter en periode på 3 år.Se mere
1. september 2010Jens Zwinge Andersen slutter som adm. direktørIDP SCANDINAVIA ApSJens Zwinge Andersen slutter som adm. direktør i IDP SCANDINAVIA ApS.Se mere
1. september 2010Jens Zwinge Andersen forlater styretIDP SCANDINAVIA ApSJens Zwinge Andersen forlater styret for IDP SCANDINAVIA ApS etter en periode på 9 måneder.Se mere
22. juli 2010Claus Preben Hansen forlater ledelsenIDP SCANDINAVIA ApSClaus Preben Hansen forlater ledelsen for IDP SCANDINAVIA ApS etter en periode på 11 måneder. Jens Zwinge Andersen er fortsatt adm. direktør i virksomheten.Se mere
13. juli 2010Regnskap for 2009 offentligjortIDP SCANDINAVIA ApSIDP SCANDINAVIA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Jens Zwinge Andersen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
4. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortJZA HOLDING ApSJZA HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Jens Zwinge Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
9. april 2010Brian Lund Mollerup forlater styretIDP SCANDINAVIA ApSBrian Lund Mollerup forlater styret for IDP SCANDINAVIA ApS etter en periode på 4 måneder. Jens Zwinge Andersen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
4. desember 2009Jens Zwinge Andersen blir med i styretIDP SCANDINAVIA ApSJens Zwinge Andersen blir med i styret for IDP SCANDINAVIA ApS.Se mere
14. august 2009Claus Preben Hansen blir med i ledelsenIDP SCANDINAVIA ApSClaus Preben Hansen blir med i ledelsen for IDP SCANDINAVIA ApS. Jens Zwinge Andersen er fortsatt adm. direktør i virksomheten.Se mere
12. august 2009Jens Zwinge Andersen blir adm. direktørIDP SCANDINAVIA ApSJens Zwinge Andersen blir adm. direktør i IDP SCANDINAVIA ApS.Se mere
10. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortJZA HOLDING ApSJZA HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 31. januar 2008 til 31. desember 2008. Jens Zwinge Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
22. februar 2008AdresseendringJZA HOLDING ApSJZA HOLDING ApS flytter fra København S til Valby. Jens Zwinge Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
31. januar 2008StiftelseJZA HOLDING ApSJZA HOLDING ApS stiftes i bransjen uoplyst. Jens Zwinge Andersen er medlem af ledelsen.Se mere