5. april 2018Jeppe Aakerhjelm Jessen forlater styretKrogh & Jessen Invest ApSJeppe Aakerhjelm Jessen forlater styret for Krogh & Jessen Invest ApS etter en periode på 3 år.Se mere
5. april 2018Jeppe Aakerhjelm Jessen forlater ledelsenKrogh & Jessen Invest ApSJeppe Aakerhjelm Jessen forlater ledelsen for Krogh & Jessen Invest ApS etter en periode på 3 år.Se mere
5. april 2018Endring i eierkretsenKrogh & Jessen Invest ApSJeppe Aakerhjelm Jessen er ikke lenger registrert som reell eier av Krogh & Jessen Invest ApS.Se mere
21. juni 2017Overskudd på DKK 8.572 Krogh & Jessen Invest ApSKrogh & Jessen Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mars 2016 til 28. februar. Jeppe Aakerhjelm Jessen er medlem af ledelsen.Se mere
7. september 2016Regnskap for 2016 omgjortKrogh & Jessen Invest ApSKrogh & Jessen Invest ApS gjør om regnskapet for perioden 21. juni 2015 til 29. februar. Jeppe Aakerhjelm Jessen er medlem af ledelsen.Se mere
28. mai 2016AdresseendringKrogh & Jessen Invest ApSKrogh & Jessen Invest ApS flytter fra Herning til Aarhus C. Jeppe Aakerhjelm Jessen er medlem af ledelsen.Se mere
22. juni 2015Endring i eierkretsenKrogh & Jessen Invest ApSJeppe Aakerhjelm Jessen registrert som reell eier av Krogh & Jessen Invest ApS.Se mere
21. juni 2015Jeppe Aakerhjelm Jessen blir med i styretKrogh & Jessen Invest ApSJeppe Aakerhjelm Jessen blir med i styret for Krogh & Jessen Invest ApS.Se mere
21. juni 2015Jeppe Aakerhjelm Jessen blir med i ledelsenKrogh & Jessen Invest ApSJeppe Aakerhjelm Jessen blir med i ledelsen for Krogh & Jessen Invest ApS.Se mere
21. juni 2015Ny status NORMALKrogh & Jessen Invest ApSTidligere status: Uden retsvirkning. Jeppe Aakerhjelm Jessen er medlem af ledelsen.Se mere