1. juliOverskudd på DKK 2,3 mio.Haubjerg ApSHaubjerg ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jeppe Aarup Haubjerg er medlem af ledelsen.Se mere
11. juniAdresseendringHaubjerg ApSHaubjerg ApS flytter til ny adresse i Ringkøbing. Jeppe Aarup Haubjerg er medlem af ledelsen.Se mere
15. aprilEndring i eierkretsenNowDanmark ApS2 personer endrer deres reelle eierskab av NowDanmark ApS. Jeppe Aarup Haubjerg er medlem av styret.Se mere
1. januarNy bransje: Avl af smågriseHaubjerg ApSTidligere bransje: Produktion af elektricitet. Jeppe Aarup Haubjerg er medlem af ledelsen.Se mere
20. desember 2023Underskudd på DKK 559.684 NowDanmark ApSNowDanmark ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Jeppe Aarup Haubjerg er medlem av styret.Se mere
10. november 2023Endring i eierkretsenHaubjerg ApSLeif Mølgaard Haubjerg er ikke lenger registrert som reell eier av Haubjerg ApS. Jeppe Aarup Haubjerg er medlem af ledelsen.Se mere
1. november 2023Jeppe Aarup Haubjerg blir med i styretNowDanmark ApSJeppe Aarup Haubjerg blir med i styret for NowDanmark ApS.Se mere
1. november 2023Endring i eierkretsenNowDanmark ApSArne Vestergaard Andersen øker sitt reelle eierskap av NowDanmark ApS. Jeppe Aarup Haubjerg er medlem av styret.Se mere
29. juni 2023Overskudd på DKK 207.229 Haubjerg ApSHaubjerg ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jeppe Aarup Haubjerg er medlem af ledelsen.Se mere
29. september 2022 · Erhvervplus.dkNedgang: Underskuddet hænger fast i virksomhed i RingkøbingI første omgang er det Arne Vestergaard Andersen,Jeppe Aarup Haubjerg,BOY BOYSEN HOLDING ApS,PMN HOLDING HEMMET ApS,LOCAL ENERGY A/S,LOKALVÆKST A/S,Amandla ApS,SL Invest Ringkøbing ApS, der står som ejere. Les artikkel
5. juli 2022Underskudd på DKK 724.383 Haubjerg ApSHaubjerg ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jeppe Aarup Haubjerg er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2021Overskudd på DKK 1,9 mio.Haubjerg ApSHaubjerg ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Jeppe Aarup Haubjerg er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2021Endring i eierkretsenHaubjerg ApSJeppe Aarup Haubjerg øker sitt reelle eierskap av Haubjerg ApS.Se mere
31. desember 2020Endring i eierkretsenHaubjerg ved Jeppe og LeifJeppe Aarup Haubjerg er ikke lenger registrert som reell eier av Haubjerg ved Jeppe og Leif.Se mere
10. juli 2020Overskudd på DKK 3,5 mio.Haubjerg ApSHaubjerg ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Jeppe Aarup Haubjerg er medlem af ledelsen.Se mere
22. mai 2019Overskudd på DKK 916.438 Haubjerg ApSHaubjerg ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Jeppe Aarup Haubjerg er medlem af ledelsen.Se mere
19. juni 2018Underskudd på DKK 6,4 mio.Haubjerg ApSHaubjerg ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Jeppe Aarup Haubjerg er medlem af ledelsen.Se mere
8. november 2017Jeppe Aarup Haubjerg blir med i ledelsenHaubjerg ApSJeppe Aarup Haubjerg erstatter Leif Mølgaard Haubjerg i ledelsen for Haubjerg ApS etter en periode på 5 år.Se mere
8. november 2017Nytt navn: Haubjerg ApSLJH VIND ApSLJH VIND ApS skifter navn til Haubjerg ApS. Jeppe Aarup Haubjerg er medlem af ledelsen.Se mere
13. juni 2017Overskudd på DKK 583.613 LJH VIND ApSLJH VIND ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Jeppe Aarup Haubjerg eier 50% av virksomheten.Se mere