8. juliUnderskudd på DKK 4,2 mio.Vuffeli ApSVuffeli ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jeppe Reimer Olesen er medlem av styret.Se mere
1. juliUnderskudd på DKK 3.024 Chitta ApSChitta ApS offentliggjør regnskap for perioden 2. november 2022 til 31. desember 2023. Jeppe Reimer Olesen er medlem af ledelsen.Se mere
30. juniUnderskudd på DKK 5.392 Netop Ølle ApSNetop Ølle ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jeppe Reimer Olesen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
29. juniUnderskudd på DKK 3.001 Ølle & Co. ApSØlle & Co. ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jeppe Reimer Olesen er medlem af ledelsen.Se mere
12. juli 2023Underskudd på DKK 5,8 mio.Vuffeli ApSVuffeli ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jeppe Reimer Olesen er medlem av styret.Se mere
22. juni 2023Underskudd på DKK 3.748 Ølle & Co. ApSØlle & Co. ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jeppe Reimer Olesen er medlem af ledelsen.Se mere
22. juni 2023Underskudd på DKK 656.523 Netop Ølle ApSNetop Ølle ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jeppe Reimer Olesen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
2. november 2022Jeppe Reimer Olesen forlater styretFlou ApSJeppe Reimer Olesen forlater styret for Flou ApS etter en periode på 1 år.Se mere
2. november 2022Jeppe Reimer Olesen forlater ledelsenFlou ApSJeppe Reimer Olesen forlater ledelsen for Flou ApS etter en periode på 2 år.Se mere
2. november 2022Ny status UNDER KONKURSFlou ApSTidligere status: Normal. Jeppe Reimer Olesen eier 44,6% av virksomheten.Se mere
2. november 2022StiftelseChitta ApSChitta ApS stiftes i bransjen andre informationstjenester i.a.n. Jeppe Reimer Olesen er medlem af ledelsen.Se mere
31. oktober 2022Daniel Nyvang-Székely Mariussen forlater styretFlou ApSDaniel Nyvang-Székely Mariussen forlater styret for Flou ApS etter en periode på 1 år. Jeppe Reimer Olesen er medlem af ledelsen.Se mere
31. august 2022Jens Reimer Olesen forlater styretVuffeli ApSJens Reimer Olesen forlater styret for Vuffeli ApS etter en periode på 2 år. Jeppe Reimer Olesen er fortsatt styremedlem.Se mere
31. august 2022Christian Yding forlater ledelsenVuffeli ApSChristian Yding forlater ledelsen for Vuffeli ApS etter en periode på 5 år. Jeppe Reimer Olesen er medlem av styret.Se mere
30. juni 2022Underskudd på DKK 6,1 mio.Vuffeli ApSVuffeli ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jeppe Reimer Olesen er medlem av styret.Se mere
28. juni 2022Overskudd på DKK 265.323 Netop Ølle ApSNetop Ølle ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jeppe Reimer Olesen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
27. juni 2022Underskudd på DKK 3.206 Ølle & Co. ApSØlle & Co. ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jeppe Reimer Olesen er medlem af ledelsen.Se mere
30. mai 2022Underskudd på DKK 1,3 mio.Flou ApSFlou ApS offentliggjør regnskap for perioden 15. juli 2020 til 31. desember 2021. Jeppe Reimer Olesen er medlem af ledelsen.Se mere
19. mai 2022AdresseendringVuffeli ApSVuffeli ApS flytter fra Glostrup til København K. Jeppe Reimer Olesen er medlem av styret.Se mere
17. mai 2022AdresseendringVuffeli ApSVuffeli ApS flytter fra København K til Glostrup. Jeppe Reimer Olesen er medlem av styret.Se mere