29. maiAdresseendringEBS Drift ApSEBS Drift ApS flytter til ny adresse i Havdrup. Jeppe Skytte er medlem af ledelsen.Se mere
19. januarEndring i eierkretsenSJA Ejendomme ApSAnders Møll registrert som reell eier av SJA Ejendomme ApS. Jeppe Skytte er medlem af ledelsen.Se mere
19. januarNy bransje: InvesteringsselskaberSJA Ejendomme ApSTidligere bransje: Anden udlejning af boliger. Jeppe Skytte er medlem af ledelsen.Se mere
26. desember 2023Overskudd på DKK 1,7 mio.SKYTTES HOLDING ApSSKYTTES HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Jeppe Skytte er medlem af ledelsen.Se mere
12. desember 2023Endring i eierkretsenSJA Ejendomme ApSJeppe Skytte registrert som reell eier av SJA Ejendomme ApS.Se mere
12. desember 2023Ny bransje: Anden udlejning af boligerSJA Ejendomme ApSTidligere bransje: Murere. Jeppe Skytte er medlem af ledelsen.Se mere
12. desember 2023Nytt navn: SJA Ejendomme ApSConatus Byg ApSConatus Byg ApS skifter navn til SJA Ejendomme ApS. Jeppe Skytte er medlem af ledelsen.Se mere
7. desember 2023Overskudd på DKK 4,8 mio.Ulvevej 25 ApSUlvevej 25 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Jeppe Skytte er medlem af ledelsen.Se mere
6. desember 2023Underskudd på DKK 148.211 EBS Invest ApSEBS Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Jeppe Skytte er medlem af ledelsen.Se mere
6. desember 2023Underskudd på DKK 11.341 Guldborg Legepladser ApSGuldborg Legepladser ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Jeppe Skytte er medlem af ledelsen.Se mere
6. desember 2023Overskudd på DKK 173.279 Conatus Byg ApSConatus Byg ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Jeppe Skytte er medlem af ledelsen.Se mere
6. desember 2023Underskudd på DKK 92.204 EBS Drift ApSEBS Drift ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Jeppe Skytte er medlem af ledelsen.Se mere
27. november 2023Underskudd på DKK 31.813 Sargittarius ApSSargittarius ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Jeppe Skytte er adm. direktør i virksomheten.Se mere
10. juli 2023Endring i eierkretsenGuldborg Legepladser ApSSimon Petersen Skytte reduserer sitt reelle eierskap av Guldborg Legepladser ApS. Jeppe Skytte er medlem af ledelsen.Se mere
10. juli 2023Nytt navn: Guldborg Legepladser ApSABK Ingeniørkontor ApSABK Ingeniørkontor ApS skifter navn til Guldborg Legepladser ApS. Jeppe Skytte er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2023Ny bransje: Fremstilling af andre træprodukter: fremstilling af varer af kork, strå og flettematerialerABK Ingeniørkontor ApSTidligere bransje: Opførelse af bygninger. Jeppe Skytte er medlem af ledelsen.Se mere
30. mai 2023Simon Petersen Skytte slutter som adm. direktørUlvevej 25 ApSSimon Petersen Skytte slutter som adm. direktør i Ulvevej 25 ApS. Jeppe Skytte er forsatt medlem av ledelsen.Se mere
30. mai 2023Simon Petersen Skytte slutter som adm. direktørConatus Byg ApSSimon Petersen Skytte slutter som adm. direktør i Conatus Byg ApS. Jeppe Skytte er forsatt medlem av ledelsen.Se mere
30. mai 2023Jeppe Skytte blir med i ledelsenUlvevej 25 ApSJeppe Skytte blir med i ledelsen for Ulvevej 25 ApS.Se mere
30. mai 2023Jeppe Skytte blir med i ledelsenSKYTTES HOLDING ApSJeppe Skytte erstatter Simon Petersen Skytte i ledelsen for SKYTTES HOLDING ApS etter en periode på 9 år.Se mere