VILSBØLL & POULSEN ARKITEKTFIRMA MAA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jeppe Tore Gadegaard eier 37,5% av virksomheten.
VILSBØLL & POULSEN ARKITEKTFIRMA MAA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jeppe Tore Gadegaard eier 37,5% av virksomheten.
VILSBØLL & POULSEN ARKITEKTFIRMA MAA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jeppe Tore Gadegaard eier 37,5% av virksomheten.
VILSBØLL & POULSEN ARKITEKTFIRMA MAA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Jeppe Tore Gadegaard eier 37,5% av virksomheten.
VILSBØLL & POULSEN ARKITEKTFIRMA MAA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Jeppe Tore Gadegaard eier 37,5% av virksomheten.
Theis Nikolaj Gadegaard erstatter Jens Vilsbøll i styret for AKA Architects A/S etter en periode på 12 år. Jeppe Tore Gadegaard eier 37,5% av virksomheten.
Theis Nikolaj Gadegaard erstatter Jens Vilsbøll i styret for VILSBØLL & POULSEN ARKITEKTFIRMA MAA A/S etter en periode på 15 år. Jeppe Tore Gadegaard eier 37,5% av virksomheten.