5. januar 2021Jeremy Erik Rouse forlater styretNRØB A/SJeremy Erik Rouse forlater styret for NRØB A/S etter en periode på 2 år.Se mere
1. oktober 2020Underskudd på DKK 610.026 Kære Børn Århus A/SKære Børn Århus A/S offentliggjør regnskap for perioden 6. september 2018 til 31. desember 2019. Jeremy Erik Rouse er medlem av styret.Se mere
11. september 2018Ny bransje: Babyudstyrs- og børnetøjsforretningerKære Børn Århus A/STidligere bransje: Engroshandel med beklædning. Jeremy Erik Rouse er medlem av styret.Se mere
6. september 2018StiftelseKære Børn Århus A/SKære Børn Århus A/S stiftes i bransjen engroshandel med beklædning. Jeremy Erik Rouse er medlem av styret.Se mere
5. desember 2016 · i dagBestyrelses- og lederrokader uge 48Odder Barnevognsfabrik A/S Formand Mikael Koch Jensen og Tim Justesen har erstattet tidligere formand Jeremy Erik Rouse i bestyrelsen hos Odder Barnevognsfabrik A/S (kilde: Les artikkel
2. desember 2016 · Metal Supply DenmarkNyt fra bestyrelser og direktioner - del 2Odder Barnevognsfabrik A/S Formand Mikael Koch Jensen og Tim Justesen har erstattet tidligere formand Jeremy Erik Rouse i bestyrelsen hos Odder Barnevognsfabrik A/S (kilde: Les artikkel
21. november 2016Jeremy Erik Rouse forlater styretODDER BARNEVOGNSFABRIK A/SJeremy Erik Rouse forlater styret for ODDER BARNEVOGNSFABRIK A/S etter en periode på 1 år.Se mere
3. oktober 2016Finn Petersen forlater styretODDER BARNEVOGNSFABRIK A/SFinn Petersen forlater styret for ODDER BARNEVOGNSFABRIK A/S etter en periode på 8 år. Jeremy Erik Rouse er fortsatt styreleder.Se mere
28. januar 2016Overskudd på DKK 1,8 mio.ODDER BARNEVOGNSFABRIK A/SODDER BARNEVOGNSFABRIK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2014 til 30. september 2015. Jeremy Erik Rouse er styreleder.Se mere
19. oktober 2015 · i dagBestyrelses- og ledelsesrokader i ugenOdder Barnevognsfabrik A/S Jeremy Erik Rouse er indtrådt som bestyrelsesformand hos Odder Barnevognsfabrik A/S i stedet for Jeanette Aaen. Les artikkel
16. oktober 2015 · Metal Supply DenmarkNyt fra bestyrelseslokaler og direktionsgangeOdder Barnevognsfabrik A/S Jeremy Erik Rouse er indtrådt som bestyrelsesformand hos Odder Barnevognsfabrik A/S i stedet for Jeanette Aaen. Les artikkel
22. september 2015Jeremy Erik Rouse blir med i styretODDER BARNEVOGNSFABRIK A/SJeremy Erik Rouse blir med i styret for ODDER BARNEVOGNSFABRIK A/S.Se mere