11. oktober 2023Jakub Andr blir med i styretQUADIENT DANMARK A/SJakub Andr erstatter Jerome Vigier i styret for QUADIENT DANMARK A/S etter en periode på 3 år.Se mere
11. oktober 2023Niklas Karl Lunden blir med i ledelsenQUADIENT FINANS ApSNiklas Karl Lunden erstatter Jerome Vigier i ledelsen for QUADIENT FINANS ApS etter en periode på 3 år.Se mere
12. juli 2023Overskudd på DKK 196.854 QUADIENT DANMARK A/SQUADIENT DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. februar 2022 til 31. januar. Jerome Vigier er medlem av styret.Se mere
8. juli 2023Overskudd på DKK 242.266 QUADIENT FINANS ApSQUADIENT FINANS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. februar 2022 til 31. januar. Jerome Vigier er medlem af ledelsen.Se mere
10. februar 2023AdresseendringQUADIENT DANMARK A/SQUADIENT DANMARK A/S flytter til ny adresse i Rødovre. Jerome Vigier er medlem av styret.Se mere
10. februar 2023AdresseendringQUADIENT FINANS ApSQUADIENT FINANS ApS flytter til ny adresse i Rødovre. Jerome Vigier er medlem af ledelsen.Se mere
18. juli 2022Overskudd på DKK 457.278 QUADIENT FINANS ApSQUADIENT FINANS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. februar 2021 til 31. januar. Jerome Vigier er medlem af ledelsen.Se mere
18. juli 2022Overskudd på DKK 3,9 mio.QUADIENT DANMARK A/SQUADIENT DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. februar 2021 til 31. januar. Jerome Vigier er medlem av styret.Se mere
12. januar 2022Niklas Karl Lunden blir med i styretQUADIENT DANMARK A/SNiklas Karl Lunden erstatter Frédéric Jerome Maurice Neuburger i styret for QUADIENT DANMARK A/S etter en periode på 10 år. Jerome Vigier er fortsatt styremedlem.Se mere
2. juli 2021Underskudd på DKK 652.689 QUADIENT DANMARK A/SQUADIENT DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. februar 2020 til 31. januar. Jerome Vigier er medlem av styret.Se mere
2. juli 2021Overskudd på DKK 366.198 QUADIENT FINANS ApSQUADIENT FINANS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. februar 2020 til 31. januar. Jerome Vigier er medlem af ledelsen.Se mere
17. mars 2021Laurent Marie Philippe du PASSAGE blir ny styrelederQUADIENT DANMARK A/SLaurent Marie Philippe du PASSAGE erstatter Jean-Francois Labadie som styreleder hos QUADIENT DANMARK A/S etter en periode på 5 år. Jerome Vigier er fortsatt styremedlem.Se mere
1. september 2020Niklas Karl Lunden blir med i ledelsenQUADIENT DANMARK A/SNiklas Karl Lunden blir med i ledelsen for QUADIENT DANMARK A/S. Jerome Vigier er medlem av styret.Se mere
31. august 2020Anna Cecilia Birgitta Ståhl forlater ledelsenQUADIENT DANMARK A/SAnna Cecilia Birgitta Ståhl forlater ledelsen for QUADIENT DANMARK A/S etter en periode på 11 måneder. Jerome Vigier er medlem av styret.Se mere
20. august 2020Overskudd på DKK 506.721 QUADIENT FINANS ApSQUADIENT FINANS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. februar 2019 til 31. januar. Jerome Vigier er medlem af ledelsen.Se mere
20. august 2020Underskudd på DKK 2,4 mio.QUADIENT DANMARK A/SQUADIENT DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. februar 2019 til 31. januar. Jerome Vigier er medlem av styret.Se mere
27. mai 2020Jerome Vigier blir med i styretQUADIENT DANMARK A/SJerome Vigier erstatter Gilles,Andrë, Adoiphe Wozelka i styret for QUADIENT DANMARK A/S etter en periode på 11 måneder.Se mere
27. mai 2020Jerome Vigier blir med i ledelsenQUADIENT FINANS ApSJerome Vigier blir med i ledelsen for QUADIENT FINANS ApS.Se mere