30. juni 2018Jes Andersen forlater styretH.J. Hansen Genvindingsindustri A/SJes Andersen forlater styret for H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S etter en periode på 2 år.Se mere
21. desember 2017Overskudd på DKK 10 mio.H.J. Hansen Genvindingsindustri A/SH.J. Hansen Genvindingsindustri A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2016 til 30. september. Jes Andersen er medlem av styret.Se mere
31. mars 2017Steen Haustrup forlater styretH.J. Hansen Genvindingsindustri A/SSteen Haustrup forlater styret for H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S etter en periode på 8 år. Jes Andersen er fortsatt styremedlem.Se mere
23. desember 2016Underskudd på DKK 45 mio.H.J. Hansen Genvindingsindustri A/SH.J. Hansen Genvindingsindustri A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2015 til 30. september. Jes Andersen er medlem av styret.Se mere
31. mars 2016Jes Andersen blir med i styretH.J. Hansen Genvindingsindustri A/SJes Andersen blir med i styret for H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S.Se mere
31. desember 2012Martin Bjerg blir med i ledelsenFINN RUNE GRØNDAL TRANSPORT ApSMartin Bjerg erstatter Jes Andersen i ledelsen for FINN RUNE GRØNDAL TRANSPORT ApS etter en periode på 2 år.Se mere
26. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortSKINDBJERG PETFOOD ApSSKINDBJERG PETFOOD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mars 2011 til 31. desember 2011. Jes Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
1. mars 2011StiftelseSKINDBJERG PETFOOD ApSSKINDBJERG PETFOOD ApS stiftes i bransjen specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n. Jes Andersen er medlem af ledelsen.Se mere