20. august 2010Jes Bonde Nielsen forlater ledelsenBOGBINDER JES BONDE NIELSEN ApSJes Bonde Nielsen forlater ledelsen for BOGBINDER JES BONDE NIELSEN ApS etter en periode på 19 år.Se mere
9. april 2010Regnskap for 2009 offentligjortBOGBINDER JES BONDE NIELSEN ApSBOGBINDER JES BONDE NIELSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Jes Bonde Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
3. april 2009Regnskap for 2008 offentligjortBOGBINDER JES BONDE NIELSEN ApSBOGBINDER JES BONDE NIELSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Jes Bonde Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
9. mai 2008Regnskap for 2007 offentligjortBOGBINDER JES BONDE NIELSEN ApSBOGBINDER JES BONDE NIELSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Jes Bonde Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Bogbinding og lignende serviceydelserBOGBINDER JES BONDE NIELSEN ApSTidligere bransje: Bogbinderier. Jes Bonde Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
2. juli 2007Regnskap for 2006 offentligjortBOGBINDER JES BONDE NIELSEN ApSBOGBINDER JES BONDE NIELSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Jes Bonde Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
9. mars 2006Regnskap for 2005 offentligjortBOGBINDER JES BONDE NIELSEN ApSBOGBINDER JES BONDE NIELSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Jes Bonde Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
16. mars 2005Regnskap for 2004 offentligjortBOGBINDER JES BONDE NIELSEN ApSBOGBINDER JES BONDE NIELSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Jes Bonde Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
21. april 2004Regnskap for 2003 offentligjortBOGBINDER JES BONDE NIELSEN ApSBOGBINDER JES BONDE NIELSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Jes Bonde Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
22. mai 2003Regnskap for 2002 offentligjortBOGBINDER JES BONDE NIELSEN ApSBOGBINDER JES BONDE NIELSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Jes Bonde Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
27. mai 2002Regnskap for 2001 offentligjortBOGBINDER JES BONDE NIELSEN ApSBOGBINDER JES BONDE NIELSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Jes Bonde Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
23. mai 2001Regnskap for 2000 offentligjortBOGBINDER JES BONDE NIELSEN ApSBOGBINDER JES BONDE NIELSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Jes Bonde Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
3. juli 2000Regnskap for 1999 offentligjortBOGBINDER JES BONDE NIELSEN ApSBOGBINDER JES BONDE NIELSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Jes Bonde Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
7. juli 1999Regnskap for 1998 offentligjortBOGBINDER JES BONDE NIELSEN ApSBOGBINDER JES BONDE NIELSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Jes Bonde Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
26. juni 1998Regnskap for 1997 offentligjortBOGBINDER JES BONDE NIELSEN ApSBOGBINDER JES BONDE NIELSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Jes Bonde Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
13. september 1997Jes Bonde Nielsen forlater styretNJH ApSJes Bonde Nielsen forlater styret for NJH ApS etter en periode på 8 år.Se mere
4. juli 1997Regnskap for 1996 offentligjortBOGBINDER JES BONDE NIELSEN ApSBOGBINDER JES BONDE NIELSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Jes Bonde Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
22. august 1996Regnskap for 1995 offentligjortBOGBINDER JES BONDE NIELSEN ApSBOGBINDER JES BONDE NIELSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Jes Bonde Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
14. mars 1994Jan Reinau forlater styretNJH ApSJan Reinau forlater styret for NJH ApS etter en periode på 5 år. Jes Bonde Nielsen er fortsatt styremedlem.Se mere
24. juni 1991StiftelseBOGBINDER JES BONDE NIELSEN ApSBOGBINDER JES BONDE NIELSEN ApS stiftes i bransjen bogbinderier. Jes Bonde Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere