24. juliOverskudd på DKK 2,0 mio.NILAK A/SNILAK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jes Nyborg er medlem av styret.Se mere
23. juliJesper Bagge Jensen forlater styretNILAK A/SJesper Bagge Jensen forlater styret for NILAK A/S etter en periode på 1 år. Jes Nyborg er fortsatt styremedlem.Se mere
20. juliOverskudd på DKK 1,8 mio.KATRINEBJERG ApSKATRINEBJERG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jes Nyborg er medlem af ledelsen.Se mere
18. juliUnderskudd på DKK 11.416 Tunngavik Sioraannaq ApSTunngavik Sioraannaq ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jes Nyborg er medlem af ledelsen.Se mere
18. juliOverskudd på DKK 800.054 Akku Estate ApSAkku Estate ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jes Nyborg er medlem af ledelsen.Se mere
18. juliOverskudd på DKK 2,4 mio.NEW ESTATE ApSNEW ESTATE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jes Nyborg er medlem af ledelsen.Se mere
18. juliOverskudd på DKK 1,2 mio.New Estate NC ApSNew Estate NC ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jes Nyborg er medlem af ledelsen.Se mere
14. juniOverskudd på DKK 1,7 mio.Ejendomsselskabet B-54 ApSEjendomsselskabet B-54 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jes Nyborg er medlem af ledelsen.Se mere
14. juli 2023Overskudd på DKK 1,1 mio.NILAK A/SNILAK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jes Nyborg er medlem av styret.Se mere
6. juni 2023Jesper Bagge Jensen blir med i styretNILAK A/SJesper Bagge Jensen blir med i styret for NILAK A/S. Jes Nyborg er fortsatt styremedlem.Se mere
4. juni 2023Overskudd på DKK 2,4 mio.NEW ESTATE ApSNEW ESTATE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jes Nyborg er medlem af ledelsen.Se mere
21. mai 2023Overskudd på DKK 911.056 Akku Estate ApSAkku Estate ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jes Nyborg er medlem af ledelsen.Se mere
21. mai 2023Overskudd på DKK 2,3 mio.New Estate II ApSNew Estate II ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jes Nyborg er medlem af ledelsen.Se mere
21. mai 2023Underskudd på DKK 29 Tunngavik Sioraannaq ApSTunngavik Sioraannaq ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jes Nyborg er medlem af ledelsen.Se mere
11. mai 2023Overskudd på DKK 2,1 mio.KATRINEBJERG ApSKATRINEBJERG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jes Nyborg er medlem af ledelsen.Se mere
17. mars 2023 · SermitsiakDirektørskifte i Nuuks natteliv: Partnere køber direktør ud af bryggeri- og barselskabMed virkning fra årsskiftet 2022-23 har Nicolai Marc Haagen Olesen og Jes Nyborg købt deres partner siden 1. marts 2020 ud. Les artikkel
16. februar 2023Overskudd på DKK 2,7 mio.Ejendomsselskabet B-54 ApSEjendomsselskabet B-54 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jes Nyborg er medlem af ledelsen.Se mere
10. februar 2023Jes Nyborg blir med i styretNILAK A/SJes Nyborg blir med i styret for NILAK A/S.Se mere
9. februar 2023Overskudd på DKK 1,3 mio.New Estate NC ApSNew Estate NC ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jes Nyborg er medlem af ledelsen.Se mere
31. desember 2022Larseeraq Pavia Chemnitz Egede forlater ledelsenEjendomsselskabet B-54 ApSLarseeraq Pavia Chemnitz Egede forlater ledelsen for Ejendomsselskabet B-54 ApS etter en periode på 3 år. Jes Nyborg er medlem af ledelsen.Se mere