25. juliOverskudd på DKK 156.954 BIKE VISION ApSBIKE VISION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jes Ove Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2023Overskudd på DKK 2.119 BIKE VISION ApSBIKE VISION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jes Ove Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
20. september 2022AdresseendringBIKE VISION ApSBIKE VISION ApS flytter fra Nivå til Odense C. Jes Ove Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
28. mai 2022Overskudd på DKK 73.558 BIKE VISION ApSBIKE VISION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jes Ove Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2021Overskudd på DKK 194.756 BIKE VISION ApSBIKE VISION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Jes Ove Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
7. september 2020Overskudd på DKK 98.604 BIKE VISION ApSBIKE VISION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Jes Ove Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
25. september 2019AdresseendringBIKE VISION ApSBIKE VISION ApS flytter til ny adresse i Nivå. Jes Ove Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
29. mai 2019Overskudd på DKK 53.817 BIKE VISION ApSBIKE VISION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Jes Ove Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
30. mai 2018Underskudd på DKK 41.345 BIKE VISION ApSBIKE VISION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Jes Ove Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
7. juni 2017Overskudd på DKK 2.238 BIKE VISION ApSBIKE VISION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Jes Ove Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
13. juni 2016Underskudd på DKK 2.592 BIKE VISION ApSBIKE VISION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Jes Ove Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
4. januar 2016AdresseendringBIKE VISION ApSBIKE VISION ApS flytter fra Viby J til Nivå. Jes Ove Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 2015Overskudd på DKK 34.776 BIKE VISION ApSBIKE VISION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Jes Ove Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
7. mai 2014Overskudd på DKK 97.087 BIKE VISION ApSBIKE VISION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Jes Ove Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
8. juni 2013Overskudd på DKK 15.355 BIKE VISION ApSBIKE VISION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Jes Ove Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
10. september 2012Jes Ove Jørgensen forlater styretPARTEC DK A/SJes Ove Jørgensen forlater styret for PARTEC DK A/S etter en periode på 8 år.Se mere
10. september 2012Jes Ove Jørgensen forlater ledelsenPARTEC DK A/SJes Ove Jørgensen forlater ledelsen for PARTEC DK A/S etter en periode på 3 år.Se mere
13. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortBIKE VISION ApSBIKE VISION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Jes Ove Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
16. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortBIKE VISION ApSBIKE VISION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Jes Ove Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
14. juni 2011Nytt navn: BIKE VISION ApSBIKE CONNECTION ApSBIKE CONNECTION ApS skifter navn til BIKE VISION ApS. Jes Ove Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere