16. oktober 2023Overskudd på DKK 385.935 GROSSERER HARALD JENSENS OG HUSTRUS FONDGROSSERER HARALD JENSENS OG HUSTRUS FOND offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Jes Peter Gerstrøm er styreleder.Se mere
14. oktober 2022Regnskap for 2022 omgjortGROSSERER HARALD JENSENS OG HUSTRUS FONDGROSSERER HARALD JENSENS OG HUSTRUS FOND gjør om regnskapet for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Jes Peter Gerstrøm er styreleder.Se mere
12. oktober 2022Underskudd på DKK 1,1 mio.GROSSERER HARALD JENSENS OG HUSTRUS FONDGROSSERER HARALD JENSENS OG HUSTRUS FOND offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Jes Peter Gerstrøm er styreleder.Se mere
29. juni 2022AdresseendringGROSSERER HARALD JENSENS OG HUSTRUS FONDGROSSERER HARALD JENSENS OG HUSTRUS FOND flytter fra Esbjerg til Esbjerg V. Jes Peter Gerstrøm er styreleder.Se mere
20. oktober 2021Overskudd på DKK 1,7 mio.GROSSERER HARALD JENSENS OG HUSTRUS FONDGROSSERER HARALD JENSENS OG HUSTRUS FOND offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Jes Peter Gerstrøm er styreleder.Se mere
19. oktober 2020Overskudd på DKK 139.527 GROSSERER HARALD JENSENS OG HUSTRUS FONDGROSSERER HARALD JENSENS OG HUSTRUS FOND offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Jes Peter Gerstrøm er styreleder.Se mere
14. oktober 2019Overskudd på DKK 573.827 GROSSERER HARALD JENSENS OG HUSTRUS FONDGROSSERER HARALD JENSENS OG HUSTRUS FOND offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Jes Peter Gerstrøm er styreleder.Se mere
18. september 2018Overskudd på DKK 298.749 GROSSERER HARALD JENSENS OG HUSTRUS FONDGROSSERER HARALD JENSENS OG HUSTRUS FOND offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Jes Peter Gerstrøm er styreleder.Se mere
4. oktober 2017Overskudd på DKK 993.652 GROSSERER HARALD JENSENS OG HUSTRUS FONDGROSSERER HARALD JENSENS OG HUSTRUS FOND offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Jes Peter Gerstrøm er styreleder.Se mere
7. november 2016Underskudd på DKK 20.582 GROSSERER HARALD JENSENS OG HUSTRUS FONDGROSSERER HARALD JENSENS OG HUSTRUS FOND offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2015 til 30. juni. Jes Peter Gerstrøm er styreleder.Se mere
13. oktober 2015AdresseendringGROSSERER HARALD JENSENS OG HUSTRUS FONDGROSSERER HARALD JENSENS OG HUSTRUS FOND flytter til ny adresse i Esbjerg. Jes Peter Gerstrøm er styreleder.Se mere
9. oktober 2015Overskudd på DKK 1,2 mio.GROSSERER HARALD JENSENS OG HUSTRUS FONDGROSSERER HARALD JENSENS OG HUSTRUS FOND offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2014 til 30. juni. Jes Peter Gerstrøm er styreleder.Se mere
8. oktober 2014Overskudd på DKK 2,1 mio.GROSSERER HARALD JENSENS OG HUSTRUS FONDGROSSERER HARALD JENSENS OG HUSTRUS FOND offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2013 til 30. juni. Jes Peter Gerstrøm er styreleder.Se mere
6. oktober 2014Flere forlater styretGROSSERER HARALD JENSENS OG HUSTRUS FOND2 medlemmer forlater styret for GROSSERER HARALD JENSENS OG HUSTRUS FOND. Jes Peter Gerstrøm er fortsatt styreleder.Se mere
9. oktober 2013Overskudd på DKK 869.623 GROSSERER HARALD JENSENS OG HUSTRUS FONDGROSSERER HARALD JENSENS OG HUSTRUS FOND offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2012 til 30. juni. Jes Peter Gerstrøm er styreleder.Se mere
29. oktober 2012Overskudd på DKK 648.775 GROSSERER HARALD JENSENS OG HUSTRUS FONDGROSSERER HARALD JENSENS OG HUSTRUS FOND offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2011 til 30. juni. Jes Peter Gerstrøm er styreleder.Se mere
9. oktober 2012Lars Mosdal forlater styretGROSSERER HARALD JENSENS OG HUSTRUS FONDLars Mosdal forlater styret for GROSSERER HARALD JENSENS OG HUSTRUS FOND etter en periode på 4 år. Jes Peter Gerstrøm er fortsatt styreleder.Se mere
8. oktober 2012Anders Mosdal blir med i styretGROSSERER HARALD JENSENS OG HUSTRUS FONDAnders Mosdal blir med i styret for GROSSERER HARALD JENSENS OG HUSTRUS FOND. Jes Peter Gerstrøm er fortsatt styreleder.Se mere
18. oktober 2011Regnskap for 2011 offentligjortGROSSERER HARALD JENSENS OG HUSTRUS FONDGROSSERER HARALD JENSENS OG HUSTRUS FOND offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2010 til 30. juni. Jes Peter Gerstrøm er styreleder.Se mere
18. oktober 2010Regnskap for 2010 offentligjortGROSSERER HARALD JENSENS OG HUSTRUS FONDGROSSERER HARALD JENSENS OG HUSTRUS FOND offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2009 til 30. juni. Jes Peter Gerstrøm er styreleder.Se mere