16. juliOverskudd på DKK 18.075 EDVARS & EDVARS ApSEDVARS & EDVARS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jes Thyge Edvars er adm. direktør i virksomheten.Se mere
16. juliOverskudd på DKK 36.774 Edvars Arkitekter ApSEdvars Arkitekter ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jes Thyge Edvars er medlem af ledelsen.Se mere
24. juniOverskudd på DKK 166.070 GEB Brandrådgivning ApSGEB Brandrådgivning ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jes Thyge Edvars er medlem av styret.Se mere
3. juni · erhvervsfronten.dkEdvars Arkitekter bliver en del af Norsyn – et styrket tværfagligt samarbejdeGrundstenen til Edvars Arkitekter blev lagt i 1980 af arkitekt, Jes Edvars, på Frederiksberg, der siden har udviklet og gennemført flere større boligbebyggelser, butikscentre, erhvervsbyggerier samt kulturelle og institutionelle projekter i både Danmark og i flere lande i Europa. Les artikkel
3. juni · byggeri-arkitektur.dkEdvars Arkitekter bliver en del af NorsynJes Edvars grundlagde arkitektvirksomheden i 1980, og har sammen med Birgit drevet forretningen i mange år. Les artikkel
3. juni · dansk-byudvikling.dkNorsyn køber Edvars ArkitekterJes Edvars grundlagde arkitektvirksomheden på Frederiksberg i 1980. Les artikkel
1. februarErstatning i ledelsenGEB Brandrådgivning ApS3 endringer i ledelsen for GEB Brandrådgivning ApS. Jes Thyge Edvars er medlem av styret.Se mere
1. januarEndring i eierkretsenEdvars Arkitekter ApS3 personer endrer deres reelle eierskab av Edvars Arkitekter ApS. Jes Thyge Edvars er medlem af ledelsen.Se mere
14. juli 2023Overskudd på DKK 19.953 EDVARS & EDVARS ApSEDVARS & EDVARS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jes Thyge Edvars er adm. direktør i virksomheten.Se mere
3. juli 2023Overskudd på DKK 34.866 Edvars Arkitekter ApSEdvars Arkitekter ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jes Thyge Edvars er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2023Overskudd på DKK 6.247 GEB Brandrådgivning ApSGEB Brandrådgivning ApS offentliggjør regnskap for perioden 6. mai 2022 til 31. desember 2022. Jes Thyge Edvars er medlem av styret.Se mere
1. juli 2022Regnskap for 2021 omgjortEDVARS & EDVARS ApSEDVARS & EDVARS ApS gjør om regnskapet for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jes Thyge Edvars er adm. direktør i virksomheten.Se mere
27. juni 2022Overskudd på DKK 101.848 EDVARS & EDVARS ApSEDVARS & EDVARS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jes Thyge Edvars er adm. direktør i virksomheten.Se mere
7. juni 2022Overskudd på DKK 12.504 Edvars Arkitekter ApSEdvars Arkitekter ApS offentliggjør regnskap for perioden 22. desember 2020 til 31. desember 2021. Jes Thyge Edvars er medlem af ledelsen.Se mere
6. mai 2022StiftelseGEB Brandrådgivning ApSGEB Brandrådgivning ApS stiftes i bransjen anden teknisk rådgivning. Jes Thyge Edvars er medlem av styret.Se mere
13. april 2022Endring i eierkretsenEdvars Arkitekter ApSKarl Henning Tørnfeldt Jensen registrert som reell eier av Edvars Arkitekter ApS. Jes Thyge Edvars er medlem af ledelsen.Se mere
1. mars 2022Endring i eierkretsenEdvars Arkitekter ApSNiklas Haagensen registrert som reell eier av Edvars Arkitekter ApS. Jes Thyge Edvars er medlem af ledelsen.Se mere
7. juli 2021Overskudd på DKK 13.076 EDVARS & EDVARS ApSEDVARS & EDVARS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Jes Thyge Edvars er adm. direktør i virksomheten.Se mere
22. desember 2020StiftelseEdvars Arkitekter ApSEdvars Arkitekter ApS stiftes i bransjen arkitektvirksomhed. Jes Thyge Edvars er medlem af ledelsen.Se mere
4. august 2020Overskudd på DKK 149.791 EDVARS & EDVARS ApSEDVARS & EDVARS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Jes Thyge Edvars er adm. direktør i virksomheten.Se mere