25. juli 2023Jesica Hassouneh forlater styretS.H.A. INVEST A/SJesica Hassouneh forlater styret for S.H.A. INVEST A/S etter en periode på 6 år.Se mere
30. januar 2023Overskudd på DKK 314.147 S.H.A. INVEST A/SS.H.A. INVEST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2022. Jesica Hassouneh er styreleder.Se mere
27. juli 2022AdresseendringS.H.A. INVEST A/SS.H.A. INVEST A/S flytter fra København NV til Hvidovre. Jesica Hassouneh er styreleder.Se mere
1. juli 2022Ny bransje: Anden bygningsfærdiggørelseS.H.A. INVEST A/STidligere bransje: Restauranter. Jesica Hassouneh er styreleder.Se mere
7. mars 2022Regnskap for 2021 omgjortS.H.A. INVEST A/SS.H.A. INVEST A/S gjør om regnskapet for perioden 1. juli 2020 til 30. juni 2021. Jesica Hassouneh er styreleder.Se mere
28. februar 2022AdresseendringS.H.A. INVEST A/SS.H.A. INVEST A/S flytter til ny adresse i København NV. Jesica Hassouneh er styreleder.Se mere
30. januar 2022AdresseendringS.H.A. INVEST A/SS.H.A. INVEST A/S flytter til ny adresse i København NV. Jesica Hassouneh er styreleder.Se mere
12. januar 2022Overskudd på DKK 960.353 S.H.A. INVEST A/SS.H.A. INVEST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni 2021. Jesica Hassouneh er styreleder.Se mere
4. februar 2021Regnskap for 2020 omgjortS.H.A. INVEST A/SS.H.A. INVEST A/S gjør om regnskapet for perioden 1. juli 2019 til 30. juni 2020. Jesica Hassouneh er styreleder.Se mere
12. januar 2021Overskudd på DKK 1,4 mio.S.H.A. INVEST A/SS.H.A. INVEST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni 2020. Jesica Hassouneh er styreleder.Se mere
4. januar 2020Overskudd på DKK 899.076 S.H.A. INVEST A/SS.H.A. INVEST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni 2019. Jesica Hassouneh er styreleder.Se mere
11. mai 2019Ny bransje: RestauranterS.H.A. INVEST A/STidligere bransje: Leasing af intellektuelle ejendomsrettigheder og lignende, dog ikke ophavsretsbeskyttede værker. Jesica Hassouneh er styreleder.Se mere
10. mai 2019Ny bransje: Leasing af intellektuelle ejendomsrettigheder og lignende, dog ikke ophavsretsbeskyttede værkerS.H.A. INVEST A/STidligere bransje: Restauranter. Jesica Hassouneh er styreleder.Se mere
4. januar 2019Overskudd på DKK 933.321 S.H.A. INVEST A/SS.H.A. INVEST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni 2018. Jesica Hassouneh er styreleder.Se mere
20. desember 2017Overskudd på DKK 361.992 S.H.A. INVEST A/SS.H.A. INVEST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Jesica Hassouneh er styreleder.Se mere
26. mai 2017Jesica Hassouneh blir ny styrelederS.H.A. INVEST A/SJesica Hassouneh erstatter Hasan Solakli som styreleder hos S.H.A. INVEST A/S etter en periode på 7 år.Se mere