27. septemberJesper Bach forlater styretINVESTORSELSKABET 2013 A/SJesper Bach forlater styret for INVESTORSELSKABET 2013 A/S etter en periode på 5 år.Se mere
10. maiOverskudd på DKK 4,1 mio.FONDEN ÅRHUS MILJØCENTERFONDEN ÅRHUS MILJØCENTER offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jesper Bach er medlem af ledelsen.Se mere
7. april · erhvervslivaarhus.dkNed under nul-linjen: Et år efter milliongevinst må virksomhed i Hasle se underskud i øjneneVirksomheden ledes af direktør Jesper Bach. Les artikkel
7. april · erhvervslivaarhus.dkStabilt: Konsulentvirksomhed i Hasle hold fast i overskuddetSelskabet ledes af direktør Jesper Bach. Les artikkel
7. aprilUnderskudd på DKK 801.848 DE BYNÆRE HAVNEAREALERS AFFALDSVÆRK A/SDE BYNÆRE HAVNEAREALERS AFFALDSVÆRK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jesper Bach er medlem af ledelsen.Se mere
7. aprilOverskudd på DKK 495.246 MILJØCENTER1 A/SMILJØCENTER1 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jesper Bach er medlem af ledelsen.Se mere
19. marsLars Banke blir med i styretDE BYNÆRE HAVNEAREALERS AFFALDSVÆRK A/SLars Banke blir med i styret for DE BYNÆRE HAVNEAREALERS AFFALDSVÆRK A/S. Jesper Bach er medlem af ledelsen.Se mere
26. januarUnderskudd på DKK 495.975 INVESTORSELSKABET 2013 A/SINVESTORSELSKABET 2013 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jesper Bach er medlem av styret.Se mere
28. november 2023Esben Obel Bryrup blir med i styretFONDEN ÅRHUS MILJØCENTEREsben Obel Bryrup blir med i styret for FONDEN ÅRHUS MILJØCENTER. Jesper Bach er medlem af ledelsen.Se mere
29. august 2023Niels Danstrup Gertsen blir med i styretMILJØCENTER1 A/SNiels Danstrup Gertsen blir med i styret for MILJØCENTER1 A/S. Jesper Bach er medlem af ledelsen.Se mere
29. august 2023Niels Danstrup Gertsen blir med i styretDE BYNÆRE HAVNEAREALERS AFFALDSVÆRK A/SNiels Danstrup Gertsen blir med i styret for DE BYNÆRE HAVNEAREALERS AFFALDSVÆRK A/S. Jesper Bach er medlem af ledelsen.Se mere
24. juli 2023Preben Meineche forlater styretDE BYNÆRE HAVNEAREALERS AFFALDSVÆRK A/SPreben Meineche forlater styret for DE BYNÆRE HAVNEAREALERS AFFALDSVÆRK A/S etter en periode på 12 år. Jesper Bach er medlem af ledelsen.Se mere
24. juli 2023Preben Meineche forlater styretFONDEN ÅRHUS MILJØCENTERPreben Meineche forlater styret for FONDEN ÅRHUS MILJØCENTER etter en periode på 13 år. Jesper Bach er medlem af ledelsen.Se mere
24. juli 2023Preben Meineche forlater styretMILJØCENTER1 A/SPreben Meineche forlater styret for MILJØCENTER1 A/S etter en periode på 13 år. Jesper Bach er medlem af ledelsen.Se mere
1. mai 2023Overskudd på DKK 2,3 mio.FONDEN ÅRHUS MILJØCENTERFONDEN ÅRHUS MILJØCENTER offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jesper Bach er medlem af ledelsen.Se mere
25. april 2023 · ErhvervplusStor fremgang: Minus i virksomhed i Hasle er forvandlet til milliongevinstVirksomheden ledes af direktør Jesper Bach. Les artikkel
25. april 2023Overskudd på DKK 843.915 DE BYNÆRE HAVNEAREALERS AFFALDSVÆRK A/SDE BYNÆRE HAVNEAREALERS AFFALDSVÆRK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jesper Bach er medlem af ledelsen.Se mere
19. april 2023 · ErhvervplusStabilt: Konsulentvirksomhed i Hasle hold fast i overskuddetVirksomheden ledes af direktør Jesper Bach. Les artikkel
19. april 2023Overskudd på DKK 482.816 MILJØCENTER1 A/SMILJØCENTER1 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jesper Bach er medlem af ledelsen.Se mere
31. mars 2023Claus Fynbo Larsen blir ny styrelederINVESTORSELSKABET 2013 A/SClaus Fynbo Larsen erstatter Martin Nygaard Christoffersen som styreleder hos INVESTORSELSKABET 2013 A/S etter en periode på 5 år. Jesper Bach er fortsatt styremedlem.Se mere