19. septemberNytt navn: Diætisthuset ApSDH 2024 ApSDH 2024 ApS skifter navn til Diætisthuset ApS. Jesper Bjerg-Larsen eier 28,3% av virksomheten.Se mere
17. septemberOverskudd på DKK 2,7 mio.SteelMaster Engineering A/SSteelMaster Engineering A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2023 til 30. april. Jesper Bjerg-Larsen er medlem av styret.Se mere
2. septemberAdresseendringSkomageriet ApSSkomageriet ApS flytter til ny adresse i Valby. Jesper Bjerg-Larsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
30. augustNytt navn: Skomageriet ApSORTOPÆDISKOMAGERIET ApSORTOPÆDISKOMAGERIET ApS skifter navn til Skomageriet ApS. Jesper Bjerg-Larsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
28. augustOverskudd på DKK 2,1 mio.ORTOPÆDISKOMAGERIET ApSORTOPÆDISKOMAGERIET ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2023 til 30. april. Jesper Bjerg-Larsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
28. augustOverskudd på DKK 628.693 Skomageriet HHS ApSSkomageriet HHS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2023 til 30. april. Jesper Bjerg-Larsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
23. juni · vores-hellerup.dkNye virksomheder i Hellerup i sidste månedDH 2024 ApS tilhører branchen Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n. og er ejet af Ivan Bjerg-Larsen, Thomas Bjerg-Larsen og Jesper Bjerg-Larsen. Les artikkel
20. juniEndring i eierkretsenDH 2024 ApSJesper Bjerg-Larsen reduserer sitt reelle eierskap av DH 2024 ApS.Se mere
18. juni · frederiksbergliv.dkSlut med lokalt pejlemærke: Butik lukker efter 83 år og tager den gyldne støvle med sigStøvlen bliver pillet ned inden månedens udgang, oplyser Skomageriets direktør og medejer, Jesper Bjerg Larsen. Les artikkel
4. juniJesper Bjerg-Larsen forlater ledelsenDH 2024 ApSJesper Bjerg-Larsen forlater ledelsen for DH 2024 ApS etter en periode på 1 måned.Se mere
4. juniLars Adolph Petersen blir adm. direktørDH 2024 ApSLars Adolph Petersen blir adm. direktør i DH 2024 ApS. Jesper Bjerg-Larsen eier 33,3% av virksomheten.Se mere
17. maiJesper Bjerg-Larsen blir med i styretSteelMaster Engineering A/SJesper Bjerg-Larsen erstatter Peter Kai Hornbæk i styret for SteelMaster Engineering A/S etter en periode på 2 år.Se mere
1. maiStiftelseDH 2024 ApSDH 2024 ApS stiftes i bransjen sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n. Jesper Bjerg-Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. februarJesper Bjerg-Larsen blir adm. direktørORTOPÆDISKOMAGERIET ApSJesper Bjerg-Larsen blir adm. direktør i ORTOPÆDISKOMAGERIET ApS.Se mere
1. desember 2023Endring i eierkretsenSteelMaster Engineering A/SJesper Bjerg-Larsen er ikke lenger registrert som reell eier av SteelMaster Engineering A/S.Se mere
1. desember 2023Ny bransje: Bogføring og revision: skatterådgivningSB Komplementar 1 ApSTidligere bransje: Ikke-finansielle holdingselskaber. Jesper Bjerg-Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
2. november 2023Underskudd på DKK 7,4 mio.MYGGENÆS HOLDING ApSMYGGENÆS HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Jesper Bjerg-Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. november 2023Underskudd på DKK 20 mio.IBL Group ApSIBL Group ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Jesper Bjerg-Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. november 2023Underskudd på DKK 17 mio.I.B-L HOLDING A/SI.B-L HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Jesper Bjerg-Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. november 2023Overskudd på EUR 244.980 Pedax Holding Danmark A/SPedax Holding Danmark A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Jesper Bjerg-Larsen eier 33,3% av virksomheten.Se mere