27. juniUnderskudd på DKK 106.514 LARS BLOCH BRILLER HOBRO ApSLARS BLOCH BRILLER HOBRO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jesper Bloch eier 50% av virksomheten.Se mere
22. marsOverskudd på DKK 384.470 J BLOCH HOLDING ApSJ BLOCH HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jesper Bloch er adm. direktør i virksomheten.Se mere
22. marsOverskudd på DKK 596.797 LARS BLOCH BRILLER ApSLARS BLOCH BRILLER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jesper Bloch er medlem af ledelsen.Se mere
22. marsUnderskudd på DKK 44.961 Laugurd ApSLaugurd ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jesper Bloch er medlem af ledelsen.Se mere
22. marsOverskudd på DKK 316.393 LARS BLOCH BRILLER NIBE ApSLARS BLOCH BRILLER NIBE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jesper Bloch er medlem af ledelsen.Se mere
3. juli 2023Underskudd på DKK 12.489 LARS BLOCH BRILLER HOBRO ApSLARS BLOCH BRILLER HOBRO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jesper Bloch eier 50% av virksomheten.Se mere
23. juni 2023Overskudd på DKK 291.138 J BLOCH HOLDING ApSJ BLOCH HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jesper Bloch er adm. direktør i virksomheten.Se mere
23. juni 2023Overskudd på DKK 404.721 LARS BLOCH BRILLER ApSLARS BLOCH BRILLER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jesper Bloch er medlem af ledelsen.Se mere
23. juni 2023Underskudd på DKK 37.824 Laugurd ApSLaugurd ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jesper Bloch er medlem af ledelsen.Se mere
23. juni 2023Overskudd på DKK 248.046 LARS BLOCH BRILLER NIBE ApSLARS BLOCH BRILLER NIBE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jesper Bloch er medlem af ledelsen.Se mere
16. september 2022Lars Bloch slutter som adm. direktørLARS BLOCH BRILLER ApSLars Bloch slutter som adm. direktør i LARS BLOCH BRILLER ApS. Jesper Bloch er forsatt medlem av ledelsen.Se mere
16. september 2022Jesper Bloch blir med i ledelsenLARS BLOCH BRILLER ApSJesper Bloch blir med i ledelsen for LARS BLOCH BRILLER ApS.Se mere
1. september 2022Endring i eierkretsenLARS BLOCH BRILLER ApSJesper Bloch registrert som reell eier av LARS BLOCH BRILLER ApS.Se mere
29. juni 2022Underskudd på DKK 11.208 J BLOCH HOLDING ApSJ BLOCH HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jesper Bloch er adm. direktør i virksomheten.Se mere
29. juni 2022Underskudd på DKK 38.324 Laugurd ApSLaugurd ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jesper Bloch er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2022Overskudd på DKK 138.949 LARS BLOCH BRILLER NIBE ApSLARS BLOCH BRILLER NIBE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jesper Bloch er medlem af ledelsen.Se mere
9. juni 2022Underskudd på DKK 60.349 LARS BLOCH BRILLER HOBRO ApSLARS BLOCH BRILLER HOBRO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jesper Bloch eier 50% av virksomheten.Se mere
14. juli 2021Underskudd på DKK 66.378 LARS BLOCH BRILLER HOBRO ApSLARS BLOCH BRILLER HOBRO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Jesper Bloch eier 50% av virksomheten.Se mere
11. juli 2021Underskudd på DKK 26.096 Laugurd ApSLaugurd ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Jesper Bloch er medlem af ledelsen.Se mere
11. juli 2021Underskudd på DKK 11.858 J BLOCH HOLDING ApSJ BLOCH HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Jesper Bloch er adm. direktør i virksomheten.Se mere