23. august · voresbykolding.dkNye virksomheder i Kolding i sidste månedSDM ApS tilhører branchen Murere og er ejet af Jesper Damgaard Frees og Rene Hygild Petersen. Les artikkel
4. augustAdresseendringSDM ApSSDM ApS flytter til ny adresse i Kolding. Jesper Damgaard Frees er medlem af ledelsen.Se mere
31. juliNy bransje: VikarbureauerSDM ApSTidligere bransje: Murere. Jesper Damgaard Frees er medlem af ledelsen.Se mere
12. juliEndring i eierkretsenSDM ApSRene Hygild Petersen registrert som reell eier av SDM ApS. Jesper Damgaard Frees er medlem af ledelsen.Se mere
12. juliNy bransje: MurereSDM ApSTidligere bransje: Vikarbureauer. Jesper Damgaard Frees er medlem af ledelsen.Se mere
12. juliNy bransje: MurereJF Tagmontage ApSTidligere bransje: Tagdækningsvirksomhed. Jesper Damgaard Frees er medlem af ledelsen.Se mere
11. juliStiftelseSDM ApSSDM ApS stiftes i bransjen vikarbureauer. Jesper Damgaard Frees er medlem af ledelsen.Se mere
3. aprilOverskudd på DKK 519.315 Frees Holding ApSFrees Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Jesper Damgaard Frees er medlem af ledelsen.Se mere
3. aprilOverskudd på DKK 52.982 JF Tagmontage ApSJF Tagmontage ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Jesper Damgaard Frees er medlem af ledelsen.Se mere
5. januarAdresseendringJF Tagmontage ApSJF Tagmontage ApS flytter til ny adresse i Kolding. Jesper Damgaard Frees er medlem af ledelsen.Se mere
10. april 2023 · ErhvervplusFrees Holding ApS i Tved fik gevinst i seneste regnskabFirmaet ledes af direktør Jesper Damgaard Frees. Les artikkel
10. april 2023Overskudd på DKK 79.353 Frees Holding ApSFrees Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 10. mars 2022 til 30. september 2022. Jesper Damgaard Frees er medlem af ledelsen.Se mere
4. april 2023 · ErhvervplusNedgang på bundlinjen: Virksomhed i Tved fik sit overskud reduceret nogetSelskabet ledes af direktør Jesper Damgaard Frees. Les artikkel
4. april 2023Overskudd på DKK 81.061 JF Tagmontage ApSJF Tagmontage ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Jesper Damgaard Frees er medlem af ledelsen.Se mere
1. oktober 2022Endring i eierkretsenJF Tagmontage ApSRasmus Stoker Grandt registrert som reell eier av JF Tagmontage ApS. Jesper Damgaard Frees er medlem af ledelsen.Se mere
10. mars 2022StiftelseFrees Holding ApSFrees Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Jesper Damgaard Frees er medlem af ledelsen.Se mere
29. november 2021Overskudd på DKK 256.924 JF Tagmontage ApSJF Tagmontage ApS offentliggjør regnskap for perioden 15. mai 2020 til 30. september. Jesper Damgaard Frees er medlem af ledelsen.Se mere
31. januar 2021AdresseendringJF Tagmontage ApSJF Tagmontage ApS flytter til ny adresse i Kolding. Jesper Damgaard Frees er medlem af ledelsen.Se mere
15. mai 2020StiftelseJF Tagmontage ApSJF Tagmontage ApS stiftes i bransjen tagdækningsvirksomhed. Jesper Damgaard Frees er medlem af ledelsen.Se mere