20. marsOverskudd på DKK 754.921 TANDLÆGE JESPER DIGE ApSTANDLÆGE JESPER DIGE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jesper Dige er medlem af ledelsen.Se mere
20. marsOverskudd på DKK 4,4 mio.Tandlægerne i Møldrup I/STandlægerne i Møldrup I/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jesper Dige er medlem af ledelsen.Se mere
31. mars 2023Overskudd på DKK 755.300 TANDLÆGE JESPER DIGE ApSTANDLÆGE JESPER DIGE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jesper Dige er medlem af ledelsen.Se mere
31. mars 2023Overskudd på DKK 4,0 mio.Tandlægerne i Møldrup I/STandlægerne i Møldrup I/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jesper Dige er medlem af ledelsen.Se mere
31. mars 2022Overskudd på DKK 921.470 TANDLÆGE JESPER DIGE ApSTANDLÆGE JESPER DIGE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jesper Dige er medlem af ledelsen.Se mere
31. mars 2022Overskudd på DKK 4,3 mio.Tandlægerne i Møldrup I/STandlægerne i Møldrup I/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jesper Dige er medlem af ledelsen.Se mere
10. mai 2021Overskudd på DKK 839.755 TANDLÆGE JESPER DIGE ApSTANDLÆGE JESPER DIGE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Jesper Dige er medlem af ledelsen.Se mere
7. mai 2021Overskudd på DKK 4,2 mio.Tandlægerne i Møldrup I/STandlægerne i Møldrup I/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Jesper Dige er medlem af ledelsen.Se mere
14. april 2020Overskudd på DKK 922.132 TANDLÆGE JESPER DIGE ApSTANDLÆGE JESPER DIGE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Jesper Dige er medlem af ledelsen.Se mere
14. april 2020Overskudd på DKK 4,3 mio.Tandlægerne i Møldrup I/STandlægerne i Møldrup I/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Jesper Dige er medlem af ledelsen.Se mere
3. april 2019Overskudd på DKK 3,8 mio.Tandlægerne i Møldrup I/STandlægerne i Møldrup I/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Jesper Dige er medlem af ledelsen.Se mere
2. april 2019Overskudd på DKK 703.087 TANDLÆGE JESPER DIGE ApSTANDLÆGE JESPER DIGE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Jesper Dige er medlem af ledelsen.Se mere
12. mars 2018Overskudd på DKK 636.653 TANDLÆGE JESPER DIGE ApSTANDLÆGE JESPER DIGE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Jesper Dige er medlem af ledelsen.Se mere
12. mars 2018Overskudd på DKK 4,0 mio.Tandlægerne i Møldrup I/STandlægerne i Møldrup I/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Jesper Dige er medlem af ledelsen.Se mere
9. mars 2018Jesper Dige blir med i ledelsenTandlægerne i Møldrup I/SJesper Dige blir med i ledelsen for Tandlægerne i Møldrup I/S.Se mere
16. mars 2017Overskudd på DKK 4,0 mio.Tandlægerne i Møldrup I/STandlægerne i Møldrup I/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Jesper Dige eier 50% av virksomheten.Se mere
16. mars 2017Overskudd på DKK 566.288 TANDLÆGE JESPER DIGE ApSTANDLÆGE JESPER DIGE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Jesper Dige er medlem af ledelsen.Se mere
25. april 2016Overskudd på DKK 1,8 mio.Tandlægerne i Møldrup I/STandlægerne i Møldrup I/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Jesper Dige eier 50% av virksomheten.Se mere
25. april 2016Overskudd på DKK 1,2 mio.TANDLÆGE JESPER DIGE ApSTANDLÆGE JESPER DIGE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Jesper Dige er medlem af ledelsen.Se mere
1. september 2015Endring i eierkretsenTandlægerne i Møldrup I/SJesper Dige registrert som reell eier av Tandlægerne i Møldrup I/S.Se mere