30. mai 2014Jesper Finderup forlater styretSPUTNIK5 ApSJesper Finderup forlater styret for SPUTNIK5 ApS etter en periode på 2 år.Se mere
18. oktober 2013AdresseendringSPUTNIK5 ApSSPUTNIK5 ApS flytter til ny adresse i Aarhus C. Jesper Finderup er styreleder.Se mere
14. juni 2013Jesper Finderup slutter som adm. direktørS5 INVENTIVE GROUP ApSJesper Finderup slutter som adm. direktør i S5 INVENTIVE GROUP ApS.Se mere
4. juni 2013Underskudd på DKK 37.072 SPUTNIK5 ApSSPUTNIK5 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Jesper Finderup er styreleder.Se mere
4. juni 2013Overskudd på DKK 36.157 S5 INVENTIVE GROUP ApSS5 INVENTIVE GROUP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Jesper Finderup er adm. direktør i virksomheten.Se mere
14. mai 2013AdresseendringSPUTNIK5 ApSSPUTNIK5 ApS flytter fra Aarhus N til Aarhus C. Jesper Finderup er styreleder.Se mere
18. juni 2012Henrik Scheel forlater styretSPUTNIK5 ApSHenrik Scheel forlater styret for SPUTNIK5 ApS etter en periode på 1 år. Jesper Finderup er fortsatt styreleder.Se mere
10. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortS5 INVENTIVE GROUP ApSS5 INVENTIVE GROUP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2011 til 31. desember 2011. Jesper Finderup er adm. direktør i virksomheten.Se mere
8. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortSPUTNIK5 ApSSPUTNIK5 ApS offentliggjør regnskap for perioden 19. april 2011 til 31. desember 2011. Jesper Finderup er styreleder.Se mere
4. april 2012AdresseendringSPUTNIK5 ApSSPUTNIK5 ApS flytter til ny adresse i Aarhus N. Jesper Finderup er styreleder.Se mere
4. april 2012AdresseendringS5 INVENTIVE GROUP ApSS5 INVENTIVE GROUP ApS flytter til ny adresse i Aarhus N. Jesper Finderup er adm. direktør i virksomheten.Se mere
18. januar 2012Henrik Scheel slutter som adm. direktørSPUTNIK5 ApSHenrik Scheel slutter som adm. direktør i SPUTNIK5 ApS. Jesper Finderup er styreleder.Se mere
18. januar 2012Jesper Finderup blir med i styretSPUTNIK5 ApSJesper Finderup blir med i styret for SPUTNIK5 ApS.Se mere
18. januar 2012Jesper Finderup forlater styretS5 INVENTIVE GROUP ApSJesper Finderup forlater styret for S5 INVENTIVE GROUP ApS etter en periode på 10 måneder.Se mere
18. januar 2012Martin Schorling Overgård blir med i ledelsenS5 INVENTIVE GROUP ApSMartin Schorling Overgård blir med i ledelsen for S5 INVENTIVE GROUP ApS. Jesper Finderup er fortsatt adm. direktør i virksomheten.Se mere
18. januar 2012Martin Schorling Overgård blir med i ledelsenSPUTNIK5 ApSMartin Schorling Overgård blir med i ledelsen for SPUTNIK5 ApS. Jesper Finderup er styreleder.Se mere
12. april 2011Ny bransje: Ikke-finansielle holdingselskaberS5 INVENTIVE GROUP ApSTidligere bransje: Uoplyst. Jesper Finderup er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. april 2011StiftelseS5 INVENTIVE GROUP ApSS5 INVENTIVE GROUP ApS stiftes i bransjen uoplyst. Jesper Finderup er adm. direktør i virksomheten.Se mere