15. marsOverskudd på DKK 1,1 mio.FONDEN SISORARFIITFONDEN SISORARFIIT offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jesper Guldager Labansen er medlem av styret.Se mere
7. desember 2023Jens Jørgen Egede blir med i styretFONDEN SISORARFIITJens Jørgen Egede erstatter Jesper Søndergaard Olesen i styret for FONDEN SISORARFIIT etter en periode på 8 år. Jesper Guldager Labansen er fortsatt styremedlem.Se mere
10. oktober 2023Peter Oluf Holm Meyer blir med i styretFONDEN SISORARFIITPeter Oluf Holm Meyer erstatter Morten Jørgen Heilmann i styret for FONDEN SISORARFIIT etter en periode på 4 måneder. Jesper Guldager Labansen er fortsatt styremedlem.Se mere
20. juni 2023Overskudd på DKK 888.686 FONDEN SISORARFIITFONDEN SISORARFIIT offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jesper Guldager Labansen er medlem av styret.Se mere
15. juni 2023Nye navn i styretFONDEN SISORARFIIT3 nye medlemmer blir med i styret for FONDEN SISORARFIIT. Jesper Guldager Labansen er fortsatt styremedlem.Se mere
6. desember 2022Jens Kristian Berthelsen forlater styretFONDEN SISORARFIITJens Kristian Berthelsen forlater styret for FONDEN SISORARFIIT etter en periode på 4 år. Jesper Guldager Labansen er fortsatt styremedlem.Se mere
22. april 2022Overskudd på DKK 581.855 FONDEN SISORARFIITFONDEN SISORARFIIT offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jesper Guldager Labansen er medlem av styret.Se mere
5. mai 2021Overskudd på DKK 1,1 mio.FONDEN SISORARFIITFONDEN SISORARFIIT offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Jesper Guldager Labansen er medlem av styret.Se mere
10. desember 2020Emil Edvard Otto Heinrich Kleemann blir med i styretFONDEN SISORARFIITEmil Edvard Otto Heinrich Kleemann erstatter Aputsiaq Poul Ørum Kristensen i styret for FONDEN SISORARFIIT etter en periode på 2 år. Jesper Guldager Labansen er fortsatt styremedlem.Se mere
1. mai 2020Underskudd på DKK 9.761 FONDEN SISORARFIITFONDEN SISORARFIIT offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Jesper Guldager Labansen er medlem av styret.Se mere
28. april 2020Jesper Guldager Labansen blir med i styretFONDEN SISORARFIITJesper Guldager Labansen erstatter Sarah Solveig Rebekka Thode Andersen i styret for FONDEN SISORARFIIT etter en periode på 1 år.Se mere
16. oktober 2002Jesper Guldager Labansen forlater styretILIMMARSA NETCAFE ApSJesper Guldager Labansen forlater styret for ILIMMARSA NETCAFE ApS etter en periode på 3 år.Se mere
14. februar 2000Elias Gustav Julunguak Larsen forlater ledelsenILIMMARSA NETCAFE ApSElias Gustav Julunguak Larsen forlater ledelsen for ILIMMARSA NETCAFE ApS etter en periode på 2 år. Jesper Guldager Labansen er styreleder.Se mere
12. desember 1999Nytt navn: ILIMMARSA NETCAFE ApSASILUS NR. 4 ApSASILUS NR. 4 ApS skifter navn til ILIMMARSA NETCAFE ApS. Jesper Guldager Labansen er styreleder.Se mere
11. desember 1999Jesper Guldager Labansen blir med i styretASILUS NR. 4 ApSJesper Guldager Labansen blir med i styret for ASILUS NR. 4 ApS.Se mere