8. august 2014Jesper Hjort Nielsen forlater ledelsenHN BYG ApSJesper Hjort Nielsen forlater ledelsen for HN BYG ApS etter en periode på 8 år.Se mere
13. september 2011Ny status UNDER KONKURSHN BYG ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Jesper Hjort Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
22. august 2011Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGHN BYG ApSTidligere status: Normal. Jesper Hjort Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
3. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortHN BYG ApSHN BYG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Jesper Hjort Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
9. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortHN BYG ApSHN BYG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Jesper Hjort Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
27. februar 2009Ulrik Hansen forlater ledelsenHN BYG ApSUlrik Hansen forlater ledelsen for HN BYG ApS etter en periode på 2 år. Jesper Hjort Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
9. mai 2008Regnskap for 2007 offentligjortHN BYG ApSHN BYG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2006 til 31. desember 2007. Jesper Hjort Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhedHN BYG ApSTidligere bransje: Tømrer- og bygningssnedkerforretninger. Jesper Hjort Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
16. januar 2007AdresseendringHN BYG ApSHN BYG ApS flytter fra Faaborg til Millinge. Jesper Hjort Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
3. november 2006Jesper Hjort Nielsen blir med i ledelsenHN BYG ApSJesper Hjort Nielsen blir med i ledelsen for HN BYG ApS.Se mere
3. november 2006AdresseendringHN BYG ApSHN BYG ApS flytter fra København K til Faaborg. Jesper Hjort Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
3. november 2006Ny bransje: Tømrer- og bygningssnedkerforretningerHN BYG ApSTidligere bransje: Uoplyst. Jesper Hjort Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
3. november 2006Nytt navn: HN BYG ApSVICH 9245 ApSVICH 9245 ApS skifter navn til HN BYG ApS. Jesper Hjort Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
10. desember 1997Jesper Hjort Nielsen forlater styretA/S H. J. N. HOLDINGJesper Hjort Nielsen forlater styret for A/S H. J. N. HOLDING etter en periode på 70 år.Se mere
6. juli 1991Nytt navn: A/S H. J. N. HOLDINGHANDELSAKTIESELSKABET AF 26.10.1987HANDELSAKTIESELSKABET AF 26.10.1987 skifter navn til A/S H. J. N. HOLDING. Jesper Hjort Nielsen er medlem av styret.Se mere
5. juli 1991Flere forlater styretHANDELSAKTIESELSKABET AF 26.10.19873 medlemmer forlater styret for HANDELSAKTIESELSKABET AF 26.10.1987. Jesper Hjort Nielsen er fortsatt styremedlem.Se mere
5. juli 1991Hans Henrik Leschly forlater ledelsenHANDELSAKTIESELSKABET AF 26.10.1987Hans Henrik Leschly forlater ledelsen for HANDELSAKTIESELSKABET AF 26.10.1987 etter en periode på 64 år. Jesper Hjort Nielsen er medlem av styret.Se mere
29. januar 1991Flere forlater styretHANDELSAKTIESELSKABET AF 26.10.19872 medlemmer forlater styret for HANDELSAKTIESELSKABET AF 26.10.1987. Jesper Hjort Nielsen er fortsatt styremedlem.Se mere
29. januar 1991Lars Middelboe forlater ledelsenHANDELSAKTIESELSKABET AF 26.10.1987Lars Middelboe forlater ledelsen for HANDELSAKTIESELSKABET AF 26.10.1987 etter en periode på 63 år. Jesper Hjort Nielsen er medlem av styret.Se mere
21. november 1987Nytt navn: HANDELSAKTIESELSKABET AF 26.10.1987MIDDELBOE AGENCIES A/SMIDDELBOE AGENCIES A/S skifter navn til HANDELSAKTIESELSKABET AF 26.10.1987. Jesper Hjort Nielsen er medlem av styret.Se mere