1. juliIan Marko Fog blir med i ledelsenMORS-THY HÅNDBOLD A/SIan Marko Fog erstatter Klaus Poulsen i ledelsen for MORS-THY HÅNDBOLD A/S etter en periode på 2 måneder. Jesper Hyldig er medlem av styret.Se mere
1. maiKlaus Poulsen blir med i ledelsenMORS-THY HÅNDBOLD A/SKlaus Poulsen blir med i ledelsen for MORS-THY HÅNDBOLD A/S. Jesper Hyldig er medlem av styret.Se mere
30. aprilSigurd Bülow Skovborg forlater ledelsenMORS-THY HÅNDBOLD A/SSigurd Bülow Skovborg forlater ledelsen for MORS-THY HÅNDBOLD A/S etter en periode på 2 år. Jesper Hyldig er medlem av styret.Se mere
2. januar · wood-supply.dkNyt fra bestyrelser og direktionerJesper Hyldig er indtrådt som administrerende direktør og som bestyrelsesmedlem hos Sundby Trapper A/S. Les artikkel
28. desember 2023 · mestertidende.dkSe de seneste kasketskifter i byggeriets direktioner og bestyrelserJesper Hyldig er indtrådt som administrerende direktør og som bestyrelsesmedlem hos Sundby Trapper A/S. Les artikkel
22. desember 2023 · building-supply.dkNyt fra direktioner og bestyrelser - uge 51Jesper Hyldig er indtrådt som administrerende direktør og som bestyrelsesmedlem hos Sundby Trapper A/S. Les artikkel
22. desember 2023 · wood-supply.dkNyt fra bestyrelser og direktionerJesper Hyldig er indtrådt som administrerende direktør og som bestyrelsesmedlem hos Sundby Trapper A/S. Les artikkel
15. desember 2023 · mestertidende.dkUgens kasketskifter i byggeriets direktioner og bestyrelserJesper Hyldig er indtrådt i direktionen hos Sundby Trapper A/S i stedet for Søren Iversen. Les artikkel
15. desember 2023 · licitationen.dkNyt fra direktioner og bestyrelser - uge 50Jesper Hyldig er indtrådt i direktionen hos Sundby Trapper A/S i stedet for Søren Iversen. Les artikkel
15. desember 2023 · wood-supply.dkNyt fra bestyrelser og direktionerJesper Hyldig er indtrådt i direktionen hos Sundby Trapper A/S i stedet for Søren Iversen. Les artikkel
1. desember 2023Jesper Hyldig blir med i styretSUNDBY TRAPPER A/SJesper Hyldig erstatter Søren Iversen i styret for SUNDBY TRAPPER A/S etter en periode på 27 år.Se mere
1. desember 2023Søren Iversen blir med i ledelsenSUNDBY TRAPPER A/SSøren Iversen blir med i ledelsen for SUNDBY TRAPPER A/S. Jesper Hyldig er fortsatt adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. desember 2023Jesper Hyldig blir adm. direktørSUNDBY TRAPPER A/SJesper Hyldig blir adm. direktør i SUNDBY TRAPPER A/S.Se mere
12. oktober 2023Overskudd på DKK 31.476 MORS-THY HÅNDBOLD A/SMORS-THY HÅNDBOLD A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Jesper Hyldig er medlem av styret.Se mere
11. oktober 2023Arne Spicer Lindgren blir med i styretMORS-THY HÅNDBOLD A/SArne Spicer Lindgren erstatter Anders Sørensen i styret for MORS-THY HÅNDBOLD A/S etter en periode på 1 år. Jesper Hyldig er fortsatt styremedlem.Se mere
4. oktober 2022Overskudd på DKK 210.130 MORS-THY HÅNDBOLD A/SMORS-THY HÅNDBOLD A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Jesper Hyldig er medlem av styret.Se mere
3. oktober 2022Anders Sørensen blir med i styretMORS-THY HÅNDBOLD A/SAnders Sørensen erstatter Lars Erik Nielsen i styret for MORS-THY HÅNDBOLD A/S etter en periode på 1 år. Jesper Hyldig er fortsatt styremedlem.Se mere
1. juli 2022Sigurd Bülow Skovborg blir med i ledelsenMORS-THY HÅNDBOLD A/SSigurd Bülow Skovborg erstatter Hans Peter Jarl Madsen i ledelsen for MORS-THY HÅNDBOLD A/S etter en periode på 1 år. Jesper Hyldig er medlem av styret.Se mere
29. september 2021Overskudd på DKK 189.615 MORS-THY HÅNDBOLD A/SMORS-THY HÅNDBOLD A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Jesper Hyldig er medlem av styret.Se mere
27. september 2021Erstatning i styretMORS-THY HÅNDBOLD A/S5 endringer i styret for MORS-THY HÅNDBOLD A/S. Jesper Hyldig er fortsatt styremedlem.Se mere