30. juniJesper Høiland forlater styretDG Drift ApSJesper Høiland forlater styret for DG Drift ApS etter en periode på 1 år.Se mere
28. juniUnderskudd på DKK 11 mio.DIÆTKLINIKKEN ApSDIÆTKLINIKKEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jesper Høiland er medlem av styret.Se mere
19. juni · medwatch.dkJesper Høiland bliver formand for børsnoteret svensk medicoselskabNår bestyrelsen i det svenske AI-selskab med fokus på hudsygdomme Scibase næste gang mødes, bliver det med en dansker for enden af mødebordet.Les artikkel
2. juniOverskudd på DKK 950.143 Pharmaco Consult ApSPharmaco Consult ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 31. desember 2023. Jesper Høiland er medlem af ledelsen.Se mere
2. juniOverskudd på DKK 1,2 mio.JesH Holding ApSJesH Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 31. desember 2023. Jesper Høiland er medlem af ledelsen.Se mere
1. juniEndring i eierkretsenDIÆTKLINIKKEN ApSLars Fossum Bladt øker sitt reelle eierskap av DIÆTKLINIKKEN ApS. Jesper Høiland er medlem av styret.Se mere
15. marsOverskudd på DKK 486 mio.Alk-Abelló A/SAlk-Abelló A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jesper Høiland er medlem av styret.Se mere
14. mars · npinvestor.dkGeneralforsamling i ALK-Abelló A/S afholdt den 14. marts 2024Jesper HøilandLes artikkel
9. februarJesper Høiland forlater styretDiætklinikken Holding ApSJesper Høiland forlater styret for Diætklinikken Holding ApS etter en periode på 8 måneder.Se mere
23. januarFlere forlater styretDIÆTKLINIKKEN ApS2 medlemmer forlater styret for DIÆTKLINIKKEN ApS. Jesper Høiland er fortsatt styremedlem.Se mere
23. januarFlere forlater styretDiætklinikken Holding ApS2 medlemmer forlater styret for Diætklinikken Holding ApS. Jesper Høiland er fortsatt styremedlem.Se mere
23. januarLars Fossum Bladt blir adm. direktørDiætklinikken Holding ApSLars Fossum Bladt erstatter Brian Rosenberg som adm. direktør i Diætklinikken Holding ApS. Jesper Høiland er medlem av styret.Se mere
20. desember 2023Endring i eierkretsenDiætklinikken Holding ApSLars Fossum Bladt registrert som reell eier av Diætklinikken Holding ApS. Jesper Høiland er medlem av styret.Se mere
20. desember 2023Endring i eierkretsenDIÆTKLINIKKEN ApSLars Fossum Bladt registrert som reell eier av DIÆTKLINIKKEN ApS. Jesper Høiland er medlem av styret.Se mere
1. november 2023Peter Halling blir adm. direktørAlk-Abelló A/SPeter Halling blir adm. direktør i Alk-Abelló A/S. Jesper Høiland er medlem av styret.Se mere
31. oktober 2023Carsten Hellmann slutter som adm. direktørAlk-Abelló A/SCarsten Hellmann slutter som adm. direktør i Alk-Abelló A/S. Jesper Høiland er medlem av styret.Se mere
9. oktober 2023Erstatning i styretDiætklinikken Holding ApS3 endringer i styret for Diætklinikken Holding ApS. Jesper Høiland er fortsatt styremedlem.Se mere
9. oktober 2023Lars Fossum Bladt blir ny styrelederDIÆTKLINIKKEN ApSLars Fossum Bladt erstatter Jens Heimburger som styreleder hos DIÆTKLINIKKEN ApS etter en periode på 10 måneder. Jesper Høiland er fortsatt styremedlem.Se mere
9. oktober 2023Jens Heimburger forlater ledelsenDiætklinikken Holding ApSJens Heimburger forlater ledelsen for Diætklinikken Holding ApS etter en periode på 2 år. Jesper Høiland er medlem av styret.Se mere