11. juliUnderskudd på DKK 23.397 Norsyn P/SNorsyn P/S offentliggjør regnskap for perioden 25. august 2023 til 31. desember 2023. Jesper Jøns Rømer er medlem av styret.Se mere
1. juliOverskudd på DKK 405.466 Jesper Jøns Holding ApSJesper Jøns Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jesper Jøns Rømer er medlem af ledelsen.Se mere
1. januarEndring i eierkretsenNorsyn P/SHenning Staugaard Lambertsen reduserer sitt reelle eierskap av Norsyn P/S. Jesper Jøns Rømer er medlem av styret.Se mere
1. januarNytt navn: Norsyn P/SIngeniørpartnerselskabet af 4. oktober 2023Ingeniørpartnerselskabet af 4. oktober 2023 skifter navn til Norsyn P/S. Jesper Jøns Rømer er medlem av styret.Se mere
2. oktober 2023Nytt navn: Ingeniørpartnerselskabet af 4. oktober 2023Norsyn P/SNorsyn P/S skifter navn til Ingeniørpartnerselskabet af 4. oktober 2023. Jesper Jøns Rømer er medlem av styret.Se mere
8. september 2023Niels Løber blir med i styretNorsyn P/SNiels Løber blir med i styret for Norsyn P/S. Jesper Jøns Rømer er fortsatt styremedlem.Se mere
8. september 2023Nytt navn: Norsyn P/SNorsyn P/S.Norsyn P/S. skifter navn til Norsyn P/S. Jesper Jøns Rømer er medlem av styret.Se mere
25. august 2023StiftelseNorsyn P/S.Norsyn P/S. stiftes i bransjen rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder. Jesper Jøns Rømer er medlem av styret.Se mere
2. juni 2023Overskudd på DKK 96.557 Jesper Jøns Holding ApSJesper Jøns Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jesper Jøns Rømer er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2022Overskudd på DKK 68.204 Jesper Jøns Holding ApSJesper Jøns Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jesper Jøns Rømer er medlem af ledelsen.Se mere
6. oktober 2021Ny selskapsform AnpartsselskabJesper Jøns Holding ApSJesper Jøns Holding IvS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til Jesper Jøns Holding ApS. Jesper Jøns Rømer er medlem af ledelsen.Se mere
5. juli 2021Underskudd på DKK 2.501 Jesper Jøns Holding IvSJesper Jøns Holding IvS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Jesper Jøns Rømer er medlem af ledelsen.Se mere
29. august 2020Overskudd på DKK 140.866 Jesper Jøns Holding IvSJesper Jøns Holding IvS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Jesper Jøns Rømer er medlem af ledelsen.Se mere
21. mai 2019Overskudd på DKK 145.302 Jesper Jøns Holding IvSJesper Jøns Holding IvS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Jesper Jøns Rømer er medlem af ledelsen.Se mere
17. april 2018Overskudd på DKK 13.685 Jesper Jøns Holding IvSJesper Jøns Holding IvS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Jesper Jøns Rømer er medlem af ledelsen.Se mere
9. juni 2017Underskudd på DKK 39.709 Jesper Jøns Holding IvSJesper Jøns Holding IvS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Jesper Jøns Rømer er medlem af ledelsen.Se mere
26. mai 2016Overskudd på DKK 0 Jesper Jøns Holding IvSJesper Jøns Holding IvS offentliggjør regnskap for perioden 26. mai 2015 til 31. desember 2015. Jesper Jøns Rømer er medlem af ledelsen.Se mere
30. desember 2015AdresseendringJesper Jøns Holding IvSJesper Jøns Holding IvS flytter til ny adresse på Frederiksberg. Jesper Jøns Rømer er medlem af ledelsen.Se mere
26. mai 2015StiftelseJesper Jøns Holding IvSJesper Jøns Holding IvS stiftes i bransjen finansielle holdingselskaber. Jesper Jøns Rømer er medlem af ledelsen.Se mere