Jesper Karsten Jensen har været i direktionen for J. JENSEN INVEST ApS siden 2004 og er desuden direktør i O. H. RØRTEKNIK A/S og TRUSTY-STEP, DANMARK ApS.
Udviklingsselskabet af 1. juli 2020 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jesper Karsten Jensen eier 51% av virksomheten.
Udviklingsselskabet af 1. juli 2020 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jesper Karsten Jensen eier 51% av virksomheten.
Udviklingsselskabet af 1. juli 2020 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 31. desember 2021. Jesper Karsten Jensen eier 51% av virksomheten.
Udviklingsselskabet af 1. juli 2020 ApS stiftes i bransjen anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik. Jesper Karsten Jensen eier 51% av virksomheten.