31. desember 2023Endring i eierkretsenDiveSpace ApSJesper Kjøller er ikke lenger registrert som reell eier av DiveSpace ApS.Se mere
29. november 2023Overskudd på DKK 23.521 DiveSpace ApSDiveSpace ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Jesper Kjøller eier 33,3% av virksomheten.Se mere
30. oktober 2022Underskudd på DKK 1.584 DiveSpace ApSDiveSpace ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Jesper Kjøller eier 33,3% av virksomheten.Se mere
13. september 2021Overskudd på DKK 37.447 DiveSpace ApSDiveSpace ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Jesper Kjøller eier 33,3% av virksomheten.Se mere
13. september 2021Ny selskapsform AnpartsselskabDiveSpace ApSDiveSpace IVS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til DiveSpace ApS. Jesper Kjøller eier 33,3% av virksomheten.Se mere
2. desember 2020Underskudd på DKK 3.486 DiveSpace IVSDiveSpace IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Jesper Kjøller eier 33,3% av virksomheten.Se mere
1. desember 2019Underskudd på DKK 2.876 DiveSpace IVSDiveSpace IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Jesper Kjøller eier 33,3% av virksomheten.Se mere
5. desember 2018Underskudd på DKK 47.047 DiveSpace IVSDiveSpace IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Jesper Kjøller eier 33,3% av virksomheten.Se mere
7. september 2017Overskudd på DKK 33.320 DiveSpace IVSDiveSpace IVS offentliggjør regnskap for perioden 29. mars 2016 til 30. juni. Jesper Kjøller eier 33,3% av virksomheten.Se mere
1. mai 2016Endring i eierkretsenDiveSpace IVSJesper Kjøller registrert som reell eier av DiveSpace IVS.Se mere
19. oktober 2015Jesper Kjøller forlater ledelsenKONVERGENS ApSJesper Kjøller forlater ledelsen for KONVERGENS ApS etter en periode på 2 år.Se mere
26. juni 2014Overskudd på DKK 27.358 KONVERGENS ApSKONVERGENS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Jesper Kjøller er medlem af ledelsen.Se mere
11. november 2013Jesper Kjøller forlater styretBLUE OCEAN PUBLISHING ApSJesper Kjøller forlater styret for BLUE OCEAN PUBLISHING ApS etter en periode på 3 år.Se mere
1. oktober 2013Ny bransje: Reklameplads i medierKONVERGENS ApSTidligere bransje: Uoplyst. Jesper Kjøller er medlem af ledelsen.Se mere
24. september 2013Dorte Hesselholt slutter som adm. direktørKONVERGENS ApSDorte Hesselholt slutter som adm. direktør i KONVERGENS ApS. Jesper Kjøller er forsatt medlem av ledelsen.Se mere
24. september 2013Jesper Kjøller blir med i ledelsenKONVERGENS ApSJesper Kjøller blir med i ledelsen for KONVERGENS ApS.Se mere
24. september 2013Nytt navn: KONVERGENS ApS070308 HOLDING ApS070308 HOLDING ApS skifter navn til KONVERGENS ApS. Jesper Kjøller er medlem af ledelsen.Se mere
22. august 2013Jesper Kjøller forlater ledelsenJAY KAY ApSJesper Kjøller forlater ledelsen for JAY KAY ApS etter en periode på 3 år.Se mere
16. august 2013Jesper Kjøller slutter som adm. direktørJAY KAY PUBLICATIONS ApSJesper Kjøller slutter som adm. direktør i JAY KAY PUBLICATIONS ApS.Se mere
30. april 2013AdresseendringJAY KAY ApSJAY KAY ApS flytter fra København Ø til Værløse. Jesper Kjøller er medlem af ledelsen.Se mere