20. juniUnderskudd på DKK 21 mio.Avis Budget Denmark A/SAvis Budget Denmark A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jesper Lund Larsen er medlem av styret.Se mere
20. juniOverskudd på DKK 1,0 mio.Avis Budget Leasing Denmark A/SAvis Budget Leasing Denmark A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jesper Lund Larsen er medlem av styret.Se mere
8. juli 2023Overskudd på DKK 27 mio.Avis Budget Denmark A/SAvis Budget Denmark A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jesper Lund Larsen er medlem av styret.Se mere
4. juli 2023Underskudd på DKK 1,5 mio.Avis Budget Leasing Denmark A/SAvis Budget Leasing Denmark A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jesper Lund Larsen er medlem av styret.Se mere
1. desember 2022Donald Richard Hayes blir med i styretAvis Budget Leasing Denmark A/SDonald Richard Hayes erstatter Andrew Francis Smith i styret for Avis Budget Leasing Denmark A/S etter en periode på 5 år. Jesper Lund Larsen er fortsatt styremedlem.Se mere
1. desember 2022Donald Richard Hayes blir med i styretAvis Budget Denmark A/SDonald Richard Hayes erstatter Andrew Francis Smith i styret for Avis Budget Denmark A/S etter en periode på 5 år. Jesper Lund Larsen er fortsatt styremedlem.Se mere
1. desember 2022Andrew Francis Smith forlater ledelsenAvis Budget Denmark A/SAndrew Francis Smith forlater ledelsen for Avis Budget Denmark A/S etter en periode på 5 år. Jesper Lund Larsen er medlem av styret.Se mere
1. desember 2022Donald Richard Hayes blir adm. direktørAvis Budget Denmark A/SDonald Richard Hayes blir adm. direktør i Avis Budget Denmark A/S. Jesper Lund Larsen er medlem av styret.Se mere
1. desember 2022Donald Richard Hayes blir adm. direktørAvis Budget Leasing Denmark A/SDonald Richard Hayes blir adm. direktør i Avis Budget Leasing Denmark A/S. Jesper Lund Larsen er medlem av styret.Se mere
16. september 2022 · Motor MagasinetFlere udskiftninger i toppen af den danske autobrancheAvis Budget Denmark A/S Jesper Lund Larsen og Camilla Larsen er indtrådt i bestyrelsen hos Avis Budget Denmark A/S og Avis Budget Leasing Denmark A/S i stedet for Jan Schjøtz Avis Budget er et af verdens største biludlejningsfirmaer. Les artikkel
31. august 2022Jesper Lund Larsen blir med i styretAvis Budget Denmark A/SJesper Lund Larsen blir med i styret for Avis Budget Denmark A/S.Se mere
31. august 2022Jesper Lund Larsen blir med i styretAvis Budget Leasing Denmark A/SJesper Lund Larsen blir med i styret for Avis Budget Leasing Denmark A/S.Se mere
12. mai 2021Jesper Lund Larsen forlater styretSYNGENTA NORDICS A/SJesper Lund Larsen forlater styret for SYNGENTA NORDICS A/S etter en periode på 2 år.Se mere
2. oktober 2020Overskudd på DKK 3,3 mio.SYNGENTA NORDICS A/SSYNGENTA NORDICS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Jesper Lund Larsen er styreleder.Se mere
25. september 2020Lisa Andersen blir adm. direktørSYNGENTA NORDICS A/SLisa Andersen erstatter Heike Köhler som adm. direktør i SYNGENTA NORDICS A/S. Jesper Lund Larsen er styreleder.Se mere
24. september 2020Heike Köhler forlater styretSYNGENTA NORDICS A/SHeike Köhler forlater styret for SYNGENTA NORDICS A/S etter en periode på 3 år. Jesper Lund Larsen er fortsatt styreleder.Se mere
20. juni 2019Overskudd på DKK 6,6 mio.SYNGENTA NORDICS A/SSYNGENTA NORDICS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Jesper Lund Larsen er styreleder.Se mere
20. juni 2019Jesper Lund Larsen blir med i styretSYNGENTA NORDICS A/SJesper Lund Larsen blir med i styret for SYNGENTA NORDICS A/S.Se mere