1. juliUnderskudd på DKK 257.212 FERIEHUSDIRECT ApSFERIEHUSDIRECT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jesper Peter Leerbeck eier 10,7% av virksomheten.Se mere
6. maiEndring i eierkretsenFERIEHUSDIRECT ApSJesper Peter Leerbeck reduserer sitt reelle eierskap av FERIEHUSDIRECT ApS.Se mere
31. januarAdresseendringFERIEHUSDIRECT ApSFERIEHUSDIRECT ApS flytter fra Kongens Lyngby til Hørsholm. Jesper Peter Leerbeck eier 33% av virksomheten.Se mere
30. august 2023Jesper Peter Leerbeck forlater styretFERIEHUSDIRECT ApSJesper Peter Leerbeck forlater styret for FERIEHUSDIRECT ApS etter en periode på 9 år.Se mere
8. juni 2023Overskudd på DKK 67.431 FERIEHUSDIRECT ApSFERIEHUSDIRECT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jesper Peter Leerbeck eier 33% av virksomheten.Se mere
4. juli 2022Overskudd på DKK 47.925 FERIEHUSDIRECT ApSFERIEHUSDIRECT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jesper Peter Leerbeck eier 33% av virksomheten.Se mere
5. juli 2021Overskudd på DKK 126.332 FERIEHUSDIRECT ApSFERIEHUSDIRECT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Jesper Peter Leerbeck eier 33% av virksomheten.Se mere
19. august 2020Underskudd på DKK 1.018 FERIEHUSDIRECT ApSFERIEHUSDIRECT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Jesper Peter Leerbeck eier 33% av virksomheten.Se mere
26. mai 2020AdresseendringFERIEHUSDIRECT ApSFERIEHUSDIRECT ApS flytter fra Kgs. Lyngby til Kongens Lyngby. Jesper Peter Leerbeck eier 33% av virksomheten.Se mere
12. september 2019Asbjørn Nørgaard blir med i styretFERIEHUSDIRECT ApSAsbjørn Nørgaard blir med i styret for FERIEHUSDIRECT ApS. Jesper Peter Leerbeck eier 33% av virksomheten.Se mere
7. mai 2019Overskudd på DKK 29.478 FERIEHUSDIRECT ApSFERIEHUSDIRECT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Jesper Peter Leerbeck eier 33% av virksomheten.Se mere
28. mai 2018Underskudd på DKK 11.170 FERIEHUSDIRECT ApSFERIEHUSDIRECT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Jesper Peter Leerbeck eier 33% av virksomheten.Se mere
16. mai 2017Underskudd på DKK 91.267 FERIEHUSDIRECT ApSFERIEHUSDIRECT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Jesper Peter Leerbeck eier 33% av virksomheten.Se mere
26. mai 2016Underskudd på DKK 203.835 FERIEHUSDIRECT ApSFERIEHUSDIRECT ApS offentliggjør regnskap for perioden 11. august 2014 til 31. desember 2015. Jesper Peter Leerbeck eier 33% av virksomheten.Se mere
1. mai 2016Kim Voigt Juhlin blir med i styretFERIEHUSDIRECT ApSKim Voigt Juhlin erstatter Kristian Norsgaard Rieper-Holm i styret for FERIEHUSDIRECT ApS etter en periode på 1 år. Jesper Peter Leerbeck eier 33% av virksomheten.Se mere
23. februar 2015Nye navn i styretFERIEHUSDIRECT ApS2 nye medlemmer blir med i styret for FERIEHUSDIRECT ApS. Jesper Peter Leerbeck eier 33% av virksomheten.Se mere
1. januar 2015Ny bransje: Ferieboliger og andre indlogeringsfaciliteter til kortvarige opholdFERIEHUSDIRECT ApSTidligere bransje: Uoplyst. Jesper Peter Leerbeck eier 33% av virksomheten.Se mere
11. november 2014Ny selskapsform AnpartsselskabFERIEHUSDIRECT ApSFERIEHUSDIRECT IVS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til FERIEHUSDIRECT ApS. Jesper Peter Leerbeck eier 33% av virksomheten.Se mere
11. august 2014StiftelseFERIEHUSDIRECT IVSFERIEHUSDIRECT IVS stiftes i bransjen uoplyst. Jesper Peter Leerbeck eier 33% av virksomheten.Se mere