12. mars 2021 · Mester TidendeSe de seneste ændringer i byggeriets bestyrelser og direktionerJonas Kildegaard Rask Iversen er indtrådt i bestyrelsen hos Dantonit A/S i stedet for Jesper Riis Johansen (kilde: Les artikkel
12. mars 2021 · Dagbladet LicitationenNyt fra bestyrelser og direktionerDantonit A/S Jonas Kildegaard Rask Iversen er indtrådt i bestyrelsen hos Dantonit A/S i stedet for Jesper Riis Johansen (kilde: Les artikkel
25. februar 2021Jonas Kildegaard Rask Iversen blir med i styretDANTONIT A/SJonas Kildegaard Rask Iversen erstatter Jesper Riis Johansen i styret for DANTONIT A/S etter en periode på 2 år.Se mere
8. juli 2020Underskudd på DKK 1,6 mio.DANTONIT A/SDANTONIT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Jesper Riis Johansen er medlem av styret.Se mere
21. juni 2019 · Building SupplyNyt fra bestyrelser og direktionerDantonit A/S Jesper Riis Johansen er indtrådt i bestyrelsen i stedet for Hans Greisen Juhl hos Dantonit A/S (kilde: Les artikkel
17. juni 2019Overskudd på DKK 336.041 DANTONIT A/SDANTONIT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Jesper Riis Johansen er medlem av styret.Se mere
31. mai 2019Jesper Riis Johansen blir med i styretDANTONIT A/SJesper Riis Johansen erstatter Hans Greisen Juhl i styret for DANTONIT A/S etter en periode på 2 år.Se mere