2. septemberEndring i eierkretsenFOSS Ejendomme SLG A/SDorte Grete Foss er ikke lenger registrert som reell eier av FOSS Ejendomme SLG A/S. Jesper Sabroe er adm. direktør i virksomheten.Se mere
2. septemberEndring i eierkretsenFOSS AF 24. AUGUST 1998 ApSDorte Grete Foss er ikke lenger registrert som reell eier av FOSS AF 24. AUGUST 1998 ApS. Jesper Sabroe er styreleder.Se mere
2. septemberEndring i eierkretsenFOSS NORDIC A/SDorte Grete Foss er ikke lenger registrert som reell eier av FOSS NORDIC A/S. Jesper Sabroe er medlem av styret.Se mere
2. septemberEndring i eierkretsenFoss Analytical A/SDorte Grete Foss er ikke lenger registrert som reell eier av Foss Analytical A/S. Jesper Sabroe er medlem af ledelsen.Se mere
30. augustOverskudd på DKK 177.478 Ejendomsselskabet L38 A/SEjendomsselskabet L38 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2023 til 31. mars. Jesper Sabroe eier 33,3% av virksomheten.Se mere
27. juniOverskudd på DKK 1,0 mio.BJØRNSHOLM A/SBJØRNSHOLM A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jesper Sabroe er medlem av styret.Se mere
16. maiUnderskudd på DKK 44.558 Jesper Sabroe Holding ApSJesper Sabroe Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jesper Sabroe er medlem af ledelsen.Se mere
9. aprilOverskudd på DKK 393 mio.Foss Analytical A/SFoss Analytical A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jesper Sabroe er medlem af ledelsen.Se mere
25. marsOverskudd på DKK 4,9 mio.FOSS Ejendomme SLG A/SFOSS Ejendomme SLG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jesper Sabroe er adm. direktør i virksomheten.Se mere
25. marsOverskudd på DKK 1,2 mio.FOSS NORDIC A/SFOSS NORDIC A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jesper Sabroe er medlem av styret.Se mere
25. marsUnderskudd på DKK 1,8 mio.FOSS AF 24. AUGUST 1998 ApSFOSS AF 24. AUGUST 1998 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jesper Sabroe er styreleder.Se mere
14. marsJulia la Cour Krups blir med i styretFoss Analytical A/SJulia la Cour Krups erstatter Pernille Foss i styret for Foss Analytical A/S etter en periode på 4 år. Jesper Sabroe er medlem af ledelsen.Se mere
21. februarEndring i eierkretsenFOSS Ejendomme SLG A/S3 personer endrer deres reelle eierskab av FOSS Ejendomme SLG A/S. Jesper Sabroe er adm. direktør i virksomheten.Se mere
20. februarEndring i eierkretsenFOSS Ejendomme SLG A/S2 personer er ikke lenger registrert som reelle eier av FOSS Ejendomme SLG A/S. Jesper Sabroe er adm. direktør i virksomheten.Se mere
19. februarNye navn i styretFOSS Ejendomme SLG A/S2 nye medlemmer blir med i styret for FOSS Ejendomme SLG A/S. Jesper Sabroe er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. januarCharlotte Bred Leerhøj Israelsen blir adm. direktørFOSS NORDIC A/SCharlotte Bred Leerhøj Israelsen blir adm. direktør i FOSS NORDIC A/S. Jesper Sabroe er medlem av styret.Se mere
31. desember 2023Peter Juel Christensen slutter som adm. direktørFOSS NORDIC A/SPeter Juel Christensen slutter som adm. direktør i FOSS NORDIC A/S. Jesper Sabroe er medlem av styret.Se mere
15. desember 2023Karina Nørgaard Gadegaard blir med i styretFoss Analytical A/SKarina Nørgaard Gadegaard erstatter Malin Janni Damm i styret for Foss Analytical A/S etter en periode på 9 måneder. Jesper Sabroe er medlem af ledelsen.Se mere
6. september 2023Overskudd på DKK 207.558 Ejendomsselskabet L38 A/SEjendomsselskabet L38 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2022 til 31. mars. Jesper Sabroe eier 33,3% av virksomheten.Se mere
1. september 2023Anja Zoega Willumsen blir med i styretFoss Analytical A/SAnja Zoega Willumsen blir med i styret for Foss Analytical A/S. Jesper Sabroe er medlem af ledelsen.Se mere