23. mai · vores-hellerup.dkNye virksomheder i Hellerup i sidste månedSMTM Energy ApS tilhører branchen Handel med elektricitet og er ejet af Jesper Sørensen, John Olsen og Lars Axeltoft Tregart. Les artikkel
23. aprilStiftelseSMTM Energy ApSSMTM Energy ApS stiftes i bransjen handel med elektricitet. Jesper Sørensen eier 33,3% av virksomheten.Se mere
12. marsOverskudd på DKK 432.800 JS Invest 2021 ApSJS Invest 2021 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jesper Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
8. februarOverskudd på DKK 664.052 SMTM Ejendomme II ApSSMTM Ejendomme II ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jesper Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
8. februarOverskudd på DKK 2.815 SMTM Ejendomme III ApSSMTM Ejendomme III ApS offentliggjør regnskap for perioden 25. april 2023 til 31. desember 2023. Jesper Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
8. februarOverskudd på DKK 118.782 SMTM Ejendomme ApSSMTM Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jesper Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
23. mai 2023 · VORES HellerupNye virksomheder i Hellerup i sidste månedSMTM Ejendomme III ApS , Svanemøllevej 41, 2900 Hellerup SMTM Ejendomme III ApS tilhører branchen Anden udlejning af boliger og er ejet af Jesper Sørensen og John Olsen. Les artikkel
2. mai 2023AdresseendringSMTM Ejendomme II ApSSMTM Ejendomme II ApS flytter til ny adresse i Hellerup. Jesper Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
2. mai 2023AdresseendringSMTM Ejendomme ApSSMTM Ejendomme ApS flytter til ny adresse i Hellerup. Jesper Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
25. april 2023StiftelseSMTM Ejendomme III ApSSMTM Ejendomme III ApS stiftes i bransjen anden udlejning af boliger. Jesper Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
6. februar 2023Overskudd på DKK 1,0 mio.JS Invest 2021 ApSJS Invest 2021 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jesper Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
1. februar 2023Endring i eierkretsenSMTM Ejendomme II ApSJesper Sørensen reduserer sitt reelle eierskap av SMTM Ejendomme II ApS.Se mere
1. februar 2023AdresseendringSMTM Ejendomme II ApSSMTM Ejendomme II ApS flytter fra Brøndby til Hellerup. Jesper Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
24. januar 2023Overskudd på DKK 601.229 SMTM Ejendomme ApSSMTM Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jesper Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
24. januar 2023Overskudd på DKK 834.434 SMTM Ejendomme II ApSSMTM Ejendomme II ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jesper Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
24. januar 2023Lars Axeltoft Tregart blir med i ledelsenSMTM Ejendomme II ApSLars Axeltoft Tregart blir med i ledelsen for SMTM Ejendomme II ApS. Jesper Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
24. januar 2023Jesper Sørensen blir med i ledelsenSMTM Ejendomme ApSJesper Sørensen blir med i ledelsen for SMTM Ejendomme ApS.Se mere
24. januar 2023Nytt navn: SMTM Ejendomme II ApSKAILAS ApSKAILAS ApS skifter navn til SMTM Ejendomme II ApS. Jesper Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
31. desember 2022Endring i eierkretsenSMTM Ejendomme ApSJesper Sørensen reduserer sitt reelle eierskap av SMTM Ejendomme ApS.Se mere
9. februar 2022Overskudd på DKK 77.223 JS Invest 2021 ApSJS Invest 2021 ApS offentliggjør regnskap for perioden 15. oktober 2021 til 31. desember 2021. Jesper Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere