1. februarPeter Frandsen forlater styretRETEC A/SPeter Frandsen forlater styret for RETEC A/S etter en periode på 12 år. Jesper Viese Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
5. desember 2023Overskudd på DKK 63.957 INDUSTRIVEJ 11, AABYBRO A/SINDUSTRIVEJ 11, AABYBRO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Jesper Viese Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
5. desember 2023Underskudd på DKK 8.020 RETECSHOP.DK ApSRETECSHOP.DK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Jesper Viese Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
5. desember 2023Overskudd på DKK 690.576 JESPER SØRENSEN HOLDING ApSJESPER SØRENSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Jesper Viese Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
5. desember 2023Overskudd på DKK 791.826 RETEC A/SRETEC A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Jesper Viese Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
29. november 2023Mads Claudi Brock-Sørensen blir med i styretRETEC A/SMads Claudi Brock-Sørensen blir med i styret for RETEC A/S. Jesper Viese Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
19. november 2023Henrik Uggerby Larsen blir med i styretRETEC A/SHenrik Uggerby Larsen blir med i styret for RETEC A/S. Jesper Viese Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
30. november 2022Overskudd på DKK 777.753 JESPER SØRENSEN HOLDING ApSJESPER SØRENSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Jesper Viese Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
30. november 2022Underskudd på DKK 7.432 RETECSHOP.DK ApSRETECSHOP.DK ApS offentliggjør regnskap for perioden 12. juli 2021 til 30. juni. Jesper Viese Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
30. november 2022Overskudd på DKK 68.830 INDUSTRIVEJ 11, AABYBRO A/SINDUSTRIVEJ 11, AABYBRO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Jesper Viese Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
30. november 2022Overskudd på DKK 720.842 RETEC A/SRETEC A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Jesper Viese Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
10. desember 2021Overskudd på DKK 73.551 INDUSTRIVEJ 11, AABYBRO A/SINDUSTRIVEJ 11, AABYBRO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Jesper Viese Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
10. desember 2021Overskudd på DKK 653.019 RETEC A/SRETEC A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Jesper Viese Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
10. desember 2021Overskudd på DKK 638.514 JESPER SØRENSEN HOLDING ApSJESPER SØRENSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Jesper Viese Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
12. juli 2021StiftelseRETECSHOP.DK ApSRETECSHOP.DK ApS stiftes i bransjen engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer. Jesper Viese Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
30. desember 2020Underskudd på DKK 158.998 JESPER SØRENSEN HOLDING ApSJESPER SØRENSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Jesper Viese Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
30. desember 2020Overskudd på DKK 31.805 RETEC A/SRETEC A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Jesper Viese Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
30. desember 2020Overskudd på DKK 57.637 INDUSTRIVEJ 11, AABYBRO A/SINDUSTRIVEJ 11, AABYBRO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Jesper Viese Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
4. oktober 2019Overskudd på DKK 44.415 INDUSTRIVEJ 11, AABYBRO A/SINDUSTRIVEJ 11, AABYBRO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Jesper Viese Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
4. oktober 2019Underskudd på DKK 476.947 RETEC A/SRETEC A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Jesper Viese Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere