21. juniOverskudd på DKK 54.253 Wick'd Holding ApSWick'd Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jesper Vorre er medlem af ledelsen.Se mere
24. maiUnderskudd på DKK 412.162 CZOO A/SCZOO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jesper Vorre er medlem av styret.Se mere
19. juni 2023Overskudd på DKK 242.281 Wick'd Holding ApSWick'd Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jesper Vorre er medlem af ledelsen.Se mere
30. mai 2023Overskudd på DKK 1,6 mio.CZOO A/SCZOO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jesper Vorre er medlem av styret.Se mere
8. juni 2022Overskudd på DKK 88.348 Wick'd Holding ApSWick'd Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 20. august 2020 til 31. desember 2021. Jesper Vorre er medlem af ledelsen.Se mere
5. mai 2022Overskudd på DKK 3,5 mio.CZOO A/SCZOO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jesper Vorre er medlem av styret.Se mere
2. juli 2021AdresseendringWick'd Holding ApSWick'd Holding ApS flytter til ny adresse i Brabrand. Jesper Vorre er medlem af ledelsen.Se mere
7. april 2021Overskudd på DKK 1,1 mio.CZOO A/SCZOO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Jesper Vorre er medlem av styret.Se mere
26. august 2020Underskudd på DKK 1,7 mio.CZOO A/SCZOO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Jesper Vorre er medlem av styret.Se mere
20. august 2020StiftelseWick'd Holding ApSWick'd Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Jesper Vorre er medlem af ledelsen.Se mere
26. juni 2020Jesper Vorre blir med i styretCZOO A/SJesper Vorre erstatter Sune Wirth Engelund i styret for CZOO A/S etter en periode på 6 år.Se mere