18. septemberStiftelseKaffepartner ApSKaffepartner ApS stiftes i bransjen engroshandel med elektriske husholdningsartikler. Jess Glud eier 25% av virksomheten.Se mere
14. augustCarsten Dahl forlater styretDOKUPARTNER ApSCarsten Dahl forlater styret for DOKUPARTNER ApS etter en periode på 4 måneder. Jess Glud er fortsatt styremedlem.Se mere
30. juni · viborg-folkeblad.dkTo udenbys firmaer overtager store dele af Bjerringbro KontorforsyningFra venstre er det Stig Rasmussen, Carsten Dahl, Søren Bundgaard, Jess Glud samt John Poulsen. Les artikkel
28. aprilJess Glud blir med i styretDOKUPARTNER ApSJess Glud blir med i styret for DOKUPARTNER ApS.Se mere
28. aprilCarsten Dahl forlater ledelsenDOKUPARTNER ApSCarsten Dahl forlater ledelsen for DOKUPARTNER ApS etter en periode på 10 år. Jess Glud er medlem av styret.Se mere
28. aprilEndring i eierkretsenDOKUPARTNER ApS2 personer er ikke lenger registrert som reelle eier av DOKUPARTNER ApS. Jess Glud er medlem av styret.Se mere
7. marsJess Glud forlater ledelsenJJ-COMPANY ApSJess Glud forlater ledelsen for JJ-COMPANY ApS etter en periode på 17 år.Se mere
7. marsEndring i eierkretsenJJ-COMPANY ApSJess Glud er ikke lenger registrert som reell eier av JJ-COMPANY ApS.Se mere
20. november 2023AdresseendringJJ-COMPANY ApSJJ-COMPANY ApS flytter fra Randers SØ til Randers C. Jess Glud er medlem af ledelsen.Se mere
10. november 2023 · amtsavisen.dkGår tilbage: Konsulentvirksomhed i Randers C går fra overskud til tabJess Glud Salg/Ledelse ApS har netop afleveret regnskab for perioden 1 juli 2022 til 30 juni 2023. Les artikkel
10. november 2023Underskudd på DKK 126.452 JESS GLUD SALG/LEDELSE ApSJESS GLUD SALG/LEDELSE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Jess Glud er medlem af ledelsen.Se mere
16. oktober 2023Underskudd på DKK 34.739 ODIN SPILLER INVEST ApSODIN SPILLER INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Jess Glud er medlem af ledelsen.Se mere
12. oktober 2023Underskudd på DKK 227.257 JJ-COMPANY ApSJJ-COMPANY ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Jess Glud er medlem af ledelsen.Se mere
9. desember 2022Overskudd på DKK 143.123 JESS GLUD SALG/LEDELSE ApSJESS GLUD SALG/LEDELSE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Jess Glud er medlem af ledelsen.Se mere
26. oktober 2022Overskudd på DKK 293.700 JJ-COMPANY ApSJJ-COMPANY ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Jess Glud er medlem af ledelsen.Se mere
20. oktober 2022Underskudd på DKK 19.584 ODIN SPILLER INVEST ApSODIN SPILLER INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Jess Glud er medlem af ledelsen.Se mere
18. november 2021Overskudd på DKK 221.989 JESS GLUD SALG/LEDELSE ApSJESS GLUD SALG/LEDELSE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Jess Glud er medlem af ledelsen.Se mere
1. oktober 2021Underskudd på DKK 17.720 ODIN SPILLER INVEST ApSODIN SPILLER INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Jess Glud er medlem af ledelsen.Se mere
30. september 2021Overskudd på DKK 192.874 JJ-COMPANY ApSJJ-COMPANY ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Jess Glud er medlem af ledelsen.Se mere
31. desember 2020Ny bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.ODIN SPILLER INVEST ApSTidligere bransje: Uoplyst. Jess Glud er medlem af ledelsen.Se mere