30. november 2023Jess Vinsteen forlater styretOdense Havn A/SJess Vinsteen forlater styret for Odense Havn A/S etter en periode på 3 år.Se mere
8. mai 2023Overskudd på DKK 103 mio.Odense Havn A/SOdense Havn A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jess Vinsteen er medlem av styret.Se mere
10. mai 2022Overskudd på DKK 28 mio.Odense Havn A/SOdense Havn A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jess Vinsteen er medlem av styret.Se mere
1. februar 2022Jens Ringsmose blir med i styretOdense Havn A/SJens Ringsmose blir med i styret for Odense Havn A/S. Jess Vinsteen er fortsatt styremedlem.Se mere
3. januar 2022Søren Windell blir med i styretOdense Havn A/SSøren Windell blir med i styret for Odense Havn A/S. Jess Vinsteen er fortsatt styremedlem.Se mere
31. desember 2021Christoffer Heidtmann Lilleholt forlater styretOdense Havn A/SChristoffer Heidtmann Lilleholt forlater styret for Odense Havn A/S etter en periode på 1 år. Jess Vinsteen er fortsatt styremedlem.Se mere
30. juni 2021Henrik Øregaard Dam forlater styretOdense Havn A/SHenrik Øregaard Dam forlater styret for Odense Havn A/S etter en periode på 4 år. Jess Vinsteen er fortsatt styremedlem.Se mere
17. juni 2021Nytt navn: Odense Havn A/SLINDØ port of ODENSE A/SLINDØ port of ODENSE A/S skifter navn til Odense Havn A/S. Jess Vinsteen er medlem av styret.Se mere
16. april 2021Overskudd på DKK 19 mio.LINDØ port of ODENSE A/SLINDØ port of ODENSE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Jess Vinsteen er medlem av styret.Se mere
8. april 2021Jess Vinsteen blir med i styretLINDØ port of ODENSE A/SJess Vinsteen blir med i styret for LINDØ port of ODENSE A/S.Se mere
15. oktober 2019Jess Vinsteen forlater styretFonden Campus KollegietJess Vinsteen forlater styret for Fonden Campus Kollegiet etter en periode på 1 år.Se mere
3. mai 2019Overskudd på DKK 1,3 mio.Fonden Campus KollegietFonden Campus Kollegiet offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Jess Vinsteen er medlem av styret.Se mere
1. januar 2019Mark Wolff Jervelund blir med i styretFonden Campus KollegietMark Wolff Jervelund blir med i styret for Fonden Campus Kollegiet. Jess Vinsteen er fortsatt styremedlem.Se mere
31. desember 2018Frederik Sohne Hansen forlater styretFonden Campus KollegietFrederik Sohne Hansen forlater styret for Fonden Campus Kollegiet etter en periode på 2 år. Jess Vinsteen er fortsatt styremedlem.Se mere
1. oktober 2018Jess Vinsteen blir med i styretFonden Campus KollegietJess Vinsteen blir med i styret for Fonden Campus Kollegiet.Se mere
7. desember 2017Jess Vinsteen slutter som adm. direktørUnidex IVSJess Vinsteen slutter som adm. direktør i Unidex IVS.Se mere
7. desember 2017Jess Vinsteen forlater styretUnidex IVSJess Vinsteen forlater styret for Unidex IVS etter en periode på 1 år.Se mere
17. januar 2017AdresseendringUnidex IVSUnidex IVS flytter fra Odense M til Odense V. Jess Vinsteen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
8. august 2016Jess Vinsteen blir med i styretUnidex IVSJess Vinsteen blir med i styret for Unidex IVS.Se mere
8. august 2016Victor Leth Staalkjær blir med i ledelsenUnidex IVSVictor Leth Staalkjær blir med i ledelsen for Unidex IVS. Jess Vinsteen er fortsatt adm. direktør i virksomheten.Se mere