NILS KEVIN JACOBSENS FAMILIEFOND I offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jette Ane Marie Birch er medlem av styret.
NILS KEVIN JACOBSENS FAMILIEFOND I offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jette Ane Marie Birch er medlem av styret.
NILS KEVIN JACOBSENS FAMILIEFOND I offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jette Ane Marie Birch er medlem av styret.
NILS KEVIN JACOBSENS FAMILIEFOND I offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Jette Ane Marie Birch er medlem av styret.
NILS KEVIN JACOBSENS FAMILIEFOND I offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Jette Ane Marie Birch er medlem av styret.
NILS KEVIN JACOBSENS FAMILIEFOND I offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Jette Ane Marie Birch er medlem av styret.
NILS KEVIN JACOBSENS FAMILIEFOND I offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Jette Ane Marie Birch er medlem av styret.